HEAVY EQUIPMENT MANUFACTURING CENTUM SL - EXTINGUIDA
Provincia Pontevedra
Razón Social HEAVY EQUIPMENT MANUFACTURING CENTUM SL
CIF B36454783
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE HEAVY EQUIPMENT MANUFACTURING CENTUM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HEAVY EQUIPMENT MANUFACTURING CENTUM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Agulla Lopez Juan Jose | Apoderado Mancomunado | 15/10/2012 | |
Chunmin Wang | Consejero | 24/05/2011 | 15/10/2012 |
Diez Vergara Maitane | Secretario No Consejero | 24/05/2011 | 15/10/2012 |
Gomez Lopez Jaime Jose | Liquidador | 15/10/2012 | 15/10/2012 |
Gomez Lopez Jaime Jose | Apoderado Mancomunado | 15/10/2012 | |
Gomez Lopez Jaime Jose | Consejero | 10/06/2011 | 15/10/2012 |
Hui Liang | Consejero | 24/05/2011 | 15/10/2012 |
Qinxin Ren | Presidente | 24/05/2011 | 15/10/2012 |
Qinxin Ren | Consejero | 24/05/2011 | 15/10/2012 |
Rajiv Kalra | Consejero | 24/05/2011 | 15/10/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HEAVY EQUIPMENT MANUFACTURING CENTUM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2918, L 2918, F 34, S 8, H PO 34155, I/A 7 (15/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-207-36
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2918, L 2918, F 34, S 8, H PO 34155, I/A 7 (15/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-207-36
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2918, L 2918, F 34, S 8, H PO 34155, I/A 7 (15/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-207-36
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2918, L 2918, F 34, S 8, H PO 34155, I/A 7 (15/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-207-36
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2918, L 2918, F 34, S 8, H PO 34155, I/A 7 (15/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-207-36
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-203-36
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2918, L 2918, F 34, S 8, H PO 34155, I/A 6 (10/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-120-36
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-106-36
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2918, L 2918, F 33, S 8, H PO 34155, I/A 5 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-106-36
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2918, L 2918, F 33, S 8, H PO 34155, I/A 5 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-106-36