HUI LIANG
Informe ejecutivo de HUI LIANG
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HUI LIANG
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CITIC HIC GANDARA CENSA SA | Consejero | 08/08/2019 | 01/12/2022 |
CITIC HIC GANDARA CENSA SA | Consejero | 02/05/2016 | 08/08/2019 |
CITIC HIC GANDARA CENSA SA | Consejero | 15/03/2011 | 08/08/2019 |
HEAVY EQUIPMENT MANUFACTURING CENTUM SL | Consejero | 24/05/2011 | 15/10/2012 |
VINCULACIONES DE HUI LIANG
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HUI LIANG
Empresa: CITIC HIC GANDARA CENSA SA
Consejero
- Hui Liang
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4338, L 4338, F 185, S 8, H PO 28237, I/A 45 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-36
Empresa: CITIC HIC GANDARA CENSA SA
Consejero
- Agulla Lopez Juan Jose
- Hui Liang
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4338, L 4338, F 185, S 8, H PO 28237, I/A 43 (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-210-36
Empresa: CITIC HIC GANDARA CENSA SA
Consejero
- Hui Liang
- Xuequn Li
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2615, L 2615, F 177, S 8, H PO 28237, I/A 36 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-36
Empresa: CITIC HIC GANDARA CENSA SA
Consejero
- Hui Liang
- Qiping Sun
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2615, L 2615, F 177, S 8, H PO 28237, I/A 36 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-36
Empresa: CITIC HIC GANDARA CENSA SA
Consejero
- Gomez Lopez Jaime Jose
- Hui Liang
- Qinxin Ren
- Qiping Sun
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2615, L 2615, F 150, S 8, H PO 28237, I/A 29 (02/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-89-36
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2918, L 2918, F 34, S 8, H PO 34155, I/A 7 (15/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-207-36
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2918, L 2918, F 33, S 8, H PO 34155, I/A 5 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-106-36
Empresa: GANDARA-CENSA SA
Consejero
- Chunmin Wang
- Hui Liang
- Qinxin Ren
- Rajiv Kalra
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2615, L 2615, F 147, S 8, H PO 28237, I/A 22 (15/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-36
Información de HUI LIANG
Mostramos los datos de HUI LIANG que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HUI LIANG, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos