HDM PLATAFORMA LOGISTICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 153
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social HDM PLATAFORMA LOGISTICA SL
CIF B80219884
Actividad Depósito y almacenamiento
Nombres Anteriores
- PLATAFORMA LOGISTICA SL
Órgano Administración Administrador único
Auditor AUDICONT SL
VINCULACIONES DE HDM PLATAFORMA LOGISTICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HDM PLATAFORMA LOGISTICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDICONT SL | Auditor | 20/01/2011 | 07/04/2014 |
Cabezas Valeriano Rafael | Liquidador | 07/04/2014 | 07/04/2014 |
Cabezas Valeriano Rafael | Administrador Unico | 24/06/2013 | 07/04/2014 |
Velazco Cresta Bibiana | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/01/2009 | 07/04/2014 |
Cabezas Valeriano Rafael | Administrador Solidario | 24/06/2013 | |
Sillari Ricardo | Administrador Solidario | 24/06/2013 | |
Oscar Gascueña Hernandez | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/01/2009 | 31/01/2013 |
Sacristan Portela Pablo | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/01/2009 | 31/01/2013 |
Lopez Blanco Concepcion | Apoderado | 15/02/2012 | |
ABANTOS AUDITORES Y ASESORES SL | Auditor | 15/12/2009 | 20/01/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HDM PLATAFORMA LOGISTICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2271 , F 200, S 8, H M 40075, I/A 20 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2271 , F 200, S 8, H M 40075, I/A 20 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2271 , F 200, S 8, H M 40075, I/A 20 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2271 , F 200, S 8, H M 40075, I/A 20 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2271 , F 200, S 8, H M 40075, I/A 19 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 153 - BAJO (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2271 , F 200, S 8, H M 40075, I/A 18 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2271 , F 200, S 8, H M 40075, I/A 17 (24/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2271 , F 200, S 8, H M 40075, I/A 17 (24/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2271 , F 200, S 8, H M 40075, I/A 17 (24/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2271 , F 199, S 8, H M 40075, I/A 16 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-28