SACRISTAN PORTELA PABLO
Informe ejecutivo de SACRISTAN PORTELA PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE SACRISTAN PORTELA PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CTDI SPAIN SL | Administrador Solidario | 30/01/2017 | 10/06/2024 |
REGENERSIS SPAIN 1 SL | Apoderado | 21/12/2015 | 25/10/2018 |
REGENERSIS SPAIN 2 SL | Administrador Solidario | 30/01/2017 | 25/10/2018 |
REGENERSIS SPAIN 1 SL | Administrador Solidario | 20/04/2016 | 25/10/2018 |
REGENERSIS SPAIN 1 SL | Consejero | 20/11/2015 | 20/04/2016 |
REGENERSIS SPAIN 1 SL | Apoderado Solidario | 16/10/2012 | 24/11/2014 |
HDM SOLUCIONES INTEGRALES DE REPARACION SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/01/2009 | 31/01/2013 |
HDM PLATAFORMA LOGISTICA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/01/2009 | 31/01/2013 |
HDM MOVILTECH SERVICIO TECNICO SL | Apoderado | 09/01/2009 | 31/01/2013 |
HDM MOVILTECH SERVICIO TECNICO SL | Apoderado | 31/01/2013 |
VINCULACIONES DE SACRISTAN PORTELA PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SACRISTAN PORTELA PABLO
Empresa: CTDI SPAIN SL
Administrador Solidario
- Alonso Fernandez Francisco-javier
- Sacristan Portela Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 541232, I/A 22 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-28
Empresa: REGENERSIS SPAIN 2 SL
Administrador Solidario
- Howe Christopher
- Sacristan Portela Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30070 , F 82, S 8, H M 541269, I/A 13 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-25-28
Empresa: REGENERSIS (SPAIN) LTD SL
Administrador Solidario
- Howe Christopher
- Sacristan Portela Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30068 , F 213, S 8, H M 541232, I/A 13 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-25-28
Empresa: REGENERSIS SPAIN 1 SL
Administrador Solidario
- Carter Dion
- Sacristan Portela Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33329 , F 75, S 8, H M 541268, I/A 18 (20/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-28
Empresa: REGENERSIS SPAIN 1 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33329 , F 75, S 8, H M 541268, I/A 18 (20/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-28
Empresa: REGENERSIS SPAIN 1 SL
Apoderado
- Pontiel Plaza Victoria
- Sacristan Portela Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33329 , F 74, S 8, H M 541268, I/A 17 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-28
Empresa: REGENERSIS SPAIN 1 SL
Consejero
- Carter Dion
- Sacristan Portela Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33329 , F 73, S 8, H M 541268, I/A 16 (20/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-227-28
Empresa: REGENERSIS SPAIN 1 SL
Apoderado Solidario
- Sacristan Portela Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30070 , F 73, S 8, H M 541268, I/A 12 (24/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-230-28
Empresa: HDM PLATAFORMA LOGISTICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Oscar Gascueña Hernandez
- Sacristan Portela Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2271 , F 199, S 8, H M 40075, I/A 16 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-28
Empresa: HDM MOVILTECH SERVICIO TECNICO SL
Apoderado
- Gascueña Hernandez Oscar
- Sacristan Portela Pablo
- Sacristan Portela Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16945 , F 72, S 8, H M 289830, I/A 10 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-28
VER MAS ACTOS
Información de SACRISTAN PORTELA PABLO
Mostramos los datos de SACRISTAN PORTELA PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SACRISTAN PORTELA PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos