HC SANSONIA INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Valdealmendros, 6
Código Postal 28708
Municipio San Sebastián de los Reyes
Provincia Madrid
Razón Social HC SANSONIA INVERSIONES SL
CIF B82893769
Actividad Actividades de las sociedades holding
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE HC SANSONIA INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HC SANSONIA INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Haro Cordero Alfonso | Consejero | 09/08/2022 | |
De Haro Cordero Ignacio | Liquidador Solidario | 09/08/2022 | 09/08/2022 |
De Haro Cordero Ignacio | Consejero | 09/08/2022 | |
De Haro Cordero Juan Carlos | Consejero | 09/08/2022 | |
De Haro Cordero Juan Carlos | Presidente | 03/10/2012 | 09/08/2022 |
De Haro Cordero Manuel | Consejero | 09/08/2022 | |
De Haro Cordero Manuel | Consejero Delegado Mancomunado | 03/10/2012 | 09/08/2022 |
De Haro Cordero Maria-isabel | Consejero | 09/08/2022 | |
De Haro Cordero Maria-isabel | Consejero Delegado Mancomunado | 03/10/2012 | 09/08/2022 |
De Haro Cordero Maria Jesus | Consejero | 09/08/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HC SANSONIA INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16318 , F 112, S 8, H M 277138, I/A 8 (09/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-156-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16318 , F 112, S 8, H M 277138, I/A 8 (09/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-156-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16318 , F 112, S 8, H M 277138, I/A 8 (09/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-156-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Liquidador Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16318 , F 112, S 8, H M 277138, I/A 8 (09/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-156-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16318 , F 111, S 8, H M 277138, I/A 7 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-28
Consejero Delegado
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16318 , F 111, S 8, H M 277138, I/A 7 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-204-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-220-28