DE HARO CORDERO MANUEL
Informe ejecutivo de DE HARO CORDERO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE HARO CORDERO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HC SANSONIA INVERSIONES SL | Consejero | 09/08/2022 | |
HC SANSONIA INVERSIONES SL | Consejero Delegado Mancomunado | 03/10/2012 | 09/08/2022 |
LINDE DE SANSONELIA SICAV | Consejero | 11/09/2013 | 20/04/2021 |
VINCULACIONES DE DE HARO CORDERO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE HARO CORDERO MANUEL
Empresa: HC SANSONIA INVERSIONES SL
Consejero Delegado Mancomunado
- De Haro Cordero Manuel
- De Haro Cordero Maria-isabel
Consejero
Liquidador Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16318 , F 112, S 8, H M 277138, I/A 8 (09/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-156-28
Empresa: LINDE DE SANSONELIA SICAV
Consejero
- De Haro Cordero Jose Miguel
- De Haro Cordero Manuel
- De Haro Cordero Maria Jesus
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30339 , F 80, S 8, H M 307014, I/A 30 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-28
Empresa: LINDE DE SANSONELIA SICAV
Consejero
- De Haro Cordero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30339 , F 79, S 8, H M 307014, I/A 27 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-159-28
Empresa: LINDE DE SANSONELIA SICAV
Consejero
- De Haro Cordero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30339 , F 76, S 8, H M 307014, I/A 19 (11/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-181-28
Empresa: HC SANSONIA INVERSIONES SL
Consejero Delegado Mancomunado
- De Haro Cordero Manuel
- De Haro Cordero Maria-isabel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16318 , F 111, S 8, H M 277138, I/A 7 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-28
Información de DE HARO CORDERO MANUEL
Mostramos los datos de DE HARO CORDERO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE HARO CORDERO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos