HARGASSNER HOLDING SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ D PARCELA 85 A, NAVE 4, POLIGONO INDUSTRIAL ASI
Municipio Llanera
Provincia Asturias
Razón Social HARGASSNER HOLDING SPAIN SL
CIF B74363441
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 18/12/2013
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Hargassner Verwaltungs Gmbh
VINCULACIONES DE HARGASSNER HOLDING SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HARGASSNER HOLDING SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ayala Benet Cristina | Apoderado Solidario | 02/06/2021 | 18/01/2024 |
Busque Garcia Jose Maria | Apoderado Solidario | 02/06/2021 | 18/01/2024 |
Hargassner Anton Jr | Administrador Solidario | 02/06/2021 | 18/01/2024 |
Hargassner Anton Sr | Liquidador Solidario | 18/01/2024 | 18/01/2024 |
Hargassner Markus | Administrador Solidario | 02/06/2021 | 18/01/2024 |
Hargassner Markus | Liquidador Solidario | 18/01/2024 | 18/01/2024 |
Hargassner Verwaltungs Gmbh | Socio Unico | 20/03/2014 | 18/01/2024 |
Perez Gay Maria Jose | Apoderado Solidario | 14/06/2017 | 18/01/2024 |
Busque Garcia Jose Maria | Secretario No Consejero | 20/03/2014 | 02/06/2021 |
Hargassner Anton Jr | Consejero | 20/03/2014 | 02/06/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HARGASSNER HOLDING SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4075 , F 203, S 8, H AS 46494, I/A 7 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4075 , F 203, S 8, H AS 46494, I/A 7 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-33
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4075 , F 203, S 8, H AS 46494, I/A 7 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4075 , F 203, S 8, H AS 46494, I/A 7 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-33
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4075 , F 202, S 8, H AS 46494, I/A 6 (02/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-33
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4075 , F 202, S 8, H AS 46494, I/A 5 (02/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4075 , F 202, S 8, H AS 46494, I/A 5 (02/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-33
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4075 , F 202, S 8, H AS 46494, I/A 5 (02/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-33
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4075 , F 202, S 8, H AS 46494, I/A 4 (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-33
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4075 , F 202, S 8, H AS 46494, I/A 3 (15/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-33