HARGASSNER MARKUS
Informe ejecutivo de HARGASSNER MARKUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HARGASSNER MARKUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HARGASSNER HOLDING SPAIN SL | Administrador Solidario | 02/06/2021 | 18/01/2024 |
HARGASSNER HOLDING SPAIN SL | Liquidador Solidario | 18/01/2024 | 18/01/2024 |
HARGASSNER HOLDING SPAIN SL | Consejero Delegado | 15/03/2016 | 02/06/2021 |
HARGASSNER HOLDING SPAIN SL | Presidente | 12/06/2014 | 02/06/2021 |
HARGASSNER HOLDING SPAIN SL | Consejero | 20/03/2014 | 02/06/2021 |
VINCULACIONES DE HARGASSNER MARKUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HARGASSNER MARKUS
Empresa: HARGASSNER HOLDING SPAIN SL
Liquidador Solidario
- Hargassner Anton Sr
- Hargassner Markus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4075 , F 203, S 8, H AS 46494, I/A 7 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-33
Empresa: HARGASSNER HOLDING SPAIN SL
Administrador Solidario
- Hargassner Anton Jr
- Hargassner Markus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4075 , F 203, S 8, H AS 46494, I/A 7 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-33
Empresa: HARGASSNER HOLDING SPAIN SL
Administrador Solidario
- Hargassner Anton Jr
- Hargassner Markus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4075 , F 202, S 8, H AS 46494, I/A 5 (02/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-33
Empresa: HARGASSNER HOLDING SPAIN SL
Consejero Delegado
- Hargassner Markus
Consejero
- Hargassner Anton Jr
- Hargassner Anton Sr
- Hargassner Markus
Presidente
- Hargassner Markus
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4075 , F 202, S 8, H AS 46494, I/A 5 (02/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-33
Empresa: HARGASSNER HOLDING SPAIN SL
Consejero Delegado
- Hargassner Markus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4075 , F 202, S 8, H AS 46494, I/A 3 (15/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-33
Empresa: HARGASSNER HOLDING SPAIN SL
Presidente
- Hargassner Markus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4075 , F 202, S 8, H AS 46494, I/A 2 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-33
Empresa: HARGASSNER HOLDING SPAIN SL
Consejero
- Hargassner Anton Jr
- Hargassner Anton Sr
- Hargassner Markus
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4075 , F 200, S 8, H AS 46494, I/A 1 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-33
Información de HARGASSNER MARKUS
Mostramos los datos de HARGASSNER MARKUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HARGASSNER MARKUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos