HARAKIRIFISH SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Casanova, 94
Código Postal 08011
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social HARAKIRIFISH SL
CIF B65277998
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Otros servicios de comidas
Fecha de Constitución 16/02/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE HARAKIRIFISH SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HARAKIRIFISH SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Villasante Tapias Josep Lluis | Apoderado | 07/04/2010 | 21/12/2020 |
De Villasante Tapias Josep Lluis | Administrador Unico | 23/06/2011 | 21/12/2020 |
De Villasante Tapias Josep Lluis | Liquidador | 21/12/2020 | 21/12/2020 |
Gil Morea Maria Amor | Apoderado | 07/04/2010 | 21/12/2020 |
De Villasante Tapias Josep Lluis | Administrador Mancomunado | 29/03/2010 | 23/06/2011 |
Gil Morea Maria Amor | Administrador Mancomunado | 29/03/2010 | 25/02/2011 |
ACTOS BORME DE HARAKIRIFISH SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41798 , F 128, S 8, H B 397292, I/A 7 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41798 , F 128, S 8, H B 397292, I/A 7 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41798 , F 128, S 8, H B 397292, I/A 7 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-08
- CL CASANOVA Num.94 P.BJ (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41798 , F 127, S 8, H B 397292, I/A 6 (07/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-238-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-204-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41798 , F 127, S 8, H B 397292, I/A 5 (23/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-129-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41798 , F 127, S 8, H B 397292, I/A 5 (23/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-129-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41798 , F 127, S 8, H B 397292, I/A 4 (25/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-47-08
- CL CONSELL DE CENT Num.64 P.2 PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41798 , F 127, S 8, H B 397292, I/A 3 (21/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-82-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41798 , F 127, S 8, H B 397292, I/A 2 (07/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-71-08