GIL MOREA MARIA AMOR
Informe ejecutivo de GIL MOREA MARIA AMOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GIL MOREA MARIA AMOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HARAKIRIFISH SL | Apoderado | 07/04/2010 | 21/12/2020 |
HARAKIRIFISH SL | Administrador Mancomunado | 29/03/2010 | 25/02/2011 |
VINCULACIONES DE GIL MOREA MARIA AMOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIL MOREA MARIA AMOR
Empresa: HARAKIRIFISH SL
Administrador Mancomunado
- Gil Morea Maria Amor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41798 , F 127, S 8, H B 397292, I/A 4 (25/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-47-08
Empresa: HARAKIRIFISH SL
Apoderado
- De Villasante Tapias Josep Lluis
- Gil Morea Maria Amor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41798 , F 127, S 8, H B 397292, I/A 2 (07/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-71-08
Empresa: HARAKIRIFISH SL
Administrador Mancomunado
- De Villasante Tapias Josep Lluis
- Gil Morea Maria Amor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41798 , F 123, S 8, H B 397292, I/A 1 (29/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-67-08
Información de GIL MOREA MARIA AMOR
Mostramos los datos de GIL MOREA MARIA AMOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIL MOREA MARIA AMOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos