HALUSANLOR 2000 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Narciso Yepes, 2
Código Postal 30800
Municipio Lorca
Provincia Murcia
Mapa Ver Mapa
Razón Social HALUSANLOR 2000 SL
CIF B73670721
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Fabricación de carpintería metálica
Fecha de Constitución 15/04/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Jose Sanchez Manzanera Jodar
VINCULACIONES DE HALUSANLOR 2000 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HALUSANLOR 2000 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jose Sanchez Manzanera Jodar | Apoderado | 13/03/2012 | 06/10/2022 |
Jose Sanchez Manzanera Jodar | Socio Unico | 07/07/2016 | 06/10/2022 |
Mercedes Ortuño Tejedor | Administrador Unico | 07/01/2021 | 06/10/2022 |
Mercedes Ortuño Tejedor | Liquidador Unico | 06/10/2022 | 06/10/2022 |
Jose Sanchez Manzanera Jodar | Administrador Unico | 07/07/2016 | 07/01/2021 |
Juan-sanchez Manzanera Mondejar | Administrador Unico | 14/05/2010 | 07/07/2016 |
ACTOS BORME DE HALUSANLOR 2000 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2750 , F 9, S 8, H MU 73151, I/A 5 (06/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2750 , F 9, S 8, H MU 73151, I/A 5 (06/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-30
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2750 , F 9, S 8, H MU 73151, I/A 5 (06/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-30
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2750 , F 9, S 8, H MU 73151, I/A 5 (06/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-30
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2750 , F 9, S 8, H MU 73151, I/A 5 (06/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2750 , F 9, S 8, H MU 73151, I/A 4 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2750 , F 9, S 8, H MU 73151, I/A 4 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2750 , F 9, S 8, H MU 73151, I/A 3 (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2750 , F 9, S 8, H MU 73151, I/A 3 (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-30
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2750 , F 9, S 8, H MU 73151, I/A 3 (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-30