JOSE SANCHEZ MANZANERA JODAR
Informe ejecutivo de JOSE SANCHEZ MANZANERA JODAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JOSE SANCHEZ MANZANERA JODAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HALUSANLOR 2000 SL | Apoderado | 13/03/2012 | 06/10/2022 |
HALUSANLOR 2000 SL | Socio Unico | 07/07/2016 | 06/10/2022 |
HALUSANLOR 2000 SL | Administrador Unico | 07/07/2016 | 07/01/2021 |
VINCULACIONES DE JOSE SANCHEZ MANZANERA JODAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE SANCHEZ MANZANERA JODAR
Empresa: HALUSANLOR 2000 SL
Administrador Unico
- Jose Sanchez Manzanera Jodar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2750 , F 9, S 8, H MU 73151, I/A 4 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-30
Empresa: HALUSANLOR 2000 SL
Administrador Unico
- Jose Sanchez Manzanera Jodar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2750 , F 9, S 8, H MU 73151, I/A 3 (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-30
Empresa: HALUSANLOR 2000 SL
Socio Único
- Jose Sanchez Manzanera Jodar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2750 , F 9, S 8, H MU 73151, I/A 3 (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-30
Empresa: HALUSANLOR 2000 SL
Apoderado
- Jose Sanchez Manzanera Jodar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2750 , F 7, S 8, H MU 73151, I/A 2 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-57-30
Información de JOSE SANCHEZ MANZANERA JODAR
Mostramos los datos de JOSE SANCHEZ MANZANERA JODAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE SANCHEZ MANZANERA JODAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos