HALTOLAN SERVICIOS PARA EOLICOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social PASEO Merindad de Olite/Erriberriko Merindadearen Paseal, 64
Código Postal 31110
Municipio Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar)
Provincia Navarra
Razón Social HALTOLAN SERVICIOS PARA EOLICOS SL
CIF B95752150
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 04/02/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario EOLIVE VERTICAL SL
VINCULACIONES DE HALTOLAN SERVICIOS PARA EOLICOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HALTOLAN SERVICIOS PARA EOLICOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EOLIVE VERTICAL SL | Socio Unico | 17/09/2019 | 17/05/2024 |
EOLIVE VERTICAL SL | Administrador Unico | 17/09/2019 | 17/05/2024 |
Real Huarte Elena Beatriz | Liquidador Unico | 17/05/2024 | 17/05/2024 |
Azpeitia Ortiz De Arri Juan Manuel | Administrador Solidario | 24/02/2014 | 17/09/2019 |
EOLIVE VERTICAL SL | Administrador Solidario | 27/03/2015 | 17/09/2019 |
Mola Andrade Jose Enrique | Administrador Solidario | 24/02/2014 | 17/09/2019 |
ACTOS BORME DE HALTOLAN SERVICIOS PARA EOLICOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 35722, I/A 6 (17/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 35722, I/A 6 (17/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-31
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 35722, I/A 6 (17/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 35722, I/A 6 (17/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-31
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 35722, I/A 6 (17/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-31
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único. Ratificadas las actuaciones llevadas a cabo por los administradores salientes. Designada DOÑA ELENA BEATRIZ REAL HUARTE representante físico de la Administradora Unica, la mercantil "EOLIVE VERTICAL, S. L."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1801 , F 77, S 8, H NA 35722, I/A 4 (17/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-187-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1801 , F 77, S 8, H NA 35722, I/A 4 (17/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-187-31
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1801 , F 77, S 8, H NA 35722, I/A 4 (17/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-187-31
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1801 , F 77, S 8, H NA 35722, I/A 3 (17/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-187-31
- C/ OLITE, NUMERO 64 CIUDAD DEL TRANSPORTE - IMARC (NOAIN (VALLE DE ELORZ))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1801 , F 74, S 8, H NA 35722, I/A 2 (10/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-31