REAL HUARTE ELENA BEATRIZ
Informe ejecutivo de REAL HUARTE ELENA BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE REAL HUARTE ELENA BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HALTOLAN SERVICIOS PARA EOLICOS SL | Liquidador Unico | 17/05/2024 | 17/05/2024 |
EOLIVE VERTICAL SL | Administrador Unico | 26/11/2010 | 04/04/2024 |
KUKARABATI SL | Consejero | 05/05/2014 | 07/08/2019 |
VINCULACIONES DE REAL HUARTE ELENA BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REAL HUARTE ELENA BEATRIZ
Empresa: HALTOLAN SERVICIOS PARA EOLICOS SL
Liquidador Unico
- Real Huarte Elena Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 35722, I/A 6 (17/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-31
Empresa: HALTOLAN SERVICIOS PARA EOLICOS SL
Administrador Unico
Liquidador Unico
- Real Huarte Elena Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 35722, I/A 6 (17/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-31
Empresa: EOLIVE VERTICAL SL
Administrador Unico
- Real Huarte Elena Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1541 , F 194, S 8, H NA 30623, I/A A (04/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-31
Empresa: KUKARABATI SL
Consejero
- Aranguren Larramendi Eduardo
- Munarriz Ollacarizqueta Miguel Maria
- Real Huarte Elena Beatriz
- Real Zabalza Luis
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1717 , F 92, S 8, H NA 34059, I/A 3 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-31
Empresa: KUKARABATI SL
Consejero
- Aranguren Larramendi Eduardo
- Munarriz Ollacarizqueta Miguel Maria
- Real Huarte Elena Beatriz
- Real Zabalza Luis
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1717 , F 89, S 8, H NA 34059, I/A 1 (05/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-31
Empresa: EOLIVE VERTICAL SL
Administrador Unico
- Real Huarte Elena Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1541 , F 192, S 8, H NA030623, I/A00001 (26/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-236-31
Información de REAL HUARTE ELENA BEATRIZ
Mostramos los datos de REAL HUARTE ELENA BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REAL HUARTE ELENA BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos