HACIENDA ATALAYA DEL EBRO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Independencia, 21
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social HACIENDA ATALAYA DEL EBRO SL
CIF B50553569
Actividad Cultivo de cereales (excepto arroz), leguminosas y semillas oleaginosas
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE HACIENDA ATALAYA DEL EBRO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HACIENDA ATALAYA DEL EBRO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernando Ara Ismael | Apoderado | 20/03/2020 | |
Fraj Gascon Miguel Angel | Apoderado | 20/03/2020 | |
Fraj Gascon Miguel Angel | Apoderado | 13/03/2018 | 20/03/2020 |
Gamiz Martinez Juan Bautista | Apoderado | 22/01/2020 | 20/03/2020 |
Gonzalez Lamana Pablo De La Cruz | Apoderado | 20/03/2020 | |
SA MINERA CATALANO ARAGONESA | Administrador Unico | 20/08/2015 | 20/03/2020 |
Ariño Perdiguero Jose Antonio | Apoderado | 02/08/2019 | 04/02/2020 |
Rivera Sanchez-camacho Luis | Apoderado | 02/08/2019 | 04/02/2020 |
Aina Mateo Miguel Angel | Apoderado Solidario | 18/09/2013 | 02/08/2019 |
Orera Peña Jose Ruben | Administrador Unico | 21/07/2011 | 20/08/2015 |
ACTOS BORME DE HACIENDA ATALAYA DEL EBRO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4024 , F 174, S 8, H Z 11369, I/A 22 (20/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-50
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4024 , F 174, S 8, H Z 11369, I/A 22 (20/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-50
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4024 , F 174, S 8, H Z 11369, I/A 22 (20/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4024 , F 174, S 8, H Z 11369, I/A 22 (20/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-50
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4024 , F 174, S 8, H Z 11369, I/A 21 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4024 , F 173, S 8, H Z 11369, I/A 20 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-50
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4024 , F 173, S 8, H Z 11369, I/A 19 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-152-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4024 , F 171, S 8, H Z 11369, I/A 18 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-152-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4024 , F 170, S 8, H Z 11369, I/A 17 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-152-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1968 , F 48, S 8, H Z 11369, I/A 16 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-50