HABITATGES CIMIPRO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Quirze, 4
Código Postal 08201
Municipio Sabadell
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social HABITATGES CIMIPRO SL
CIF B63934608
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 05/08/2005
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE HABITATGES CIMIPRO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HABITATGES CIMIPRO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguado Rodriguez Esteban | REPR.143 RRM | 20/09/2016 | 08/03/2018 |
INVERPRO DESENVOLUPAMENT SL | Liquidador | 20/09/2016 | 08/03/2018 |
ARRAHONA RENT SL | Vicepresidente | 07/01/2015 | 20/09/2016 |
ARRAHONA RENT SL | Consejero Delegado Mancomunado | 11/10/2011 | 20/09/2016 |
ARRAHONA RENT SL | Consejero | 11/10/2011 | 20/09/2016 |
ARRAHONA RENT SL | Consejero Delegado | 11/10/2011 | 20/09/2016 |
Aubia Pascual Antoni | REPR.143 RRM | 16/12/2014 | 20/09/2016 |
CIMICASA DOS SA | Vicesecret. | 07/01/2015 | 20/09/2016 |
CIMICASA DOS SA | Consejero | 11/10/2011 | 20/09/2016 |
Momblan Grima Francisco | REPR.143 RRM | 16/12/2014 | 20/09/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HABITATGES CIMIPRO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38079 , F 22, S 8, H B 317794, I/A 8 (08/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-54-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38079 , F 22, S 8, H B 317794, I/A 8 (08/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-54-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38079 , F 21, S 8, H B 317794, I/A 7 (20/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-187-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38079 , F 21, S 8, H B 317794, I/A 7 (20/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-187-08
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38079 , F 21, S 8, H B 317794, I/A 7 (20/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-187-08
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38079 , F 21, S 8, H B 317794, I/A 6 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-122-08
- CL SANT QUIRZE Num.4 (SABADELL)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38079 , F 20, S 8, H B 317794, I/A 5 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.17: DISTRIBUCION DE CARGOS EN EL SENO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38079 , F 20, S 8, H B 317794, I/A 5 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-08
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38079 , F 20, S 8, H B 317794, I/A 5 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-08
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38079 , F 20, S 8, H B 317794, I/A 5 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-08