CIMICASA DOS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Anna Mogas, 12
Código Postal 08415
Municipio Bigues i Riells
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CIMICASA DOS SA
CIF A61294450
Capital Social 480808.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CIMICASA DOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CIMICASA DOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Viñets Balcells Montserrat | Liquidador | 13/07/2016 | 13/05/2019 |
Gomez Moduit Luis Manuel | Administrador Solidario | 13/07/2016 | |
Viñets Llauge Aniceto | Administrador Solidario | 01/12/2010 | 13/07/2016 |
Miarnau Cuadrat Jose | Apoderado | 20/07/2010 | |
Miarnau Cuadrat Josep | Administrador Solidario | 05/05/2010 |
ACTOS BORME DE CIMICASA DOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42240 , F 111, S 8, H B 156106, I/A 16 (13/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-94-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42240 , F 111, S 8, H B 156106, I/A 16 (13/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-94-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42240 , F 111, S 8, H B 156106, I/A 15 (13/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42240 , F 111, S 8, H B 156106, I/A 15 (13/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42240 , F 111, S 8, H B 156106, I/A 15 (13/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- CL ANNA MOGAS Num.12 P.1 PTA.4 (BIGUES I RIELLS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42240 , F 111, S 8, H B 156106, I/A 14 (01/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-243-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42240 , F 111, S 8, H B 156106, I/A 13 (01/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-239-08
Capital Anterior: | 120.202,00 | Euros |
Aumento de capital: | 360.606,00 | Euros |
Capital Actual: | 480.808,00 | Euros |
Porcentaje: | 300,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29586 , F 123, S 8, H B 156106, I/A 12 (19/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-167-08