GUPRIBALL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Polo, 16
Código Postal 14800
Municipio Priego de Córdoba
Provincia Córdoba
Razón Social GUPRIBALL SL
CIF B56069271
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 16/03/2017
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GUPRIBALL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GUPRIBALL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ballesteros Flores Emilio | Liquidador Solidario | 16/10/2019 | 16/10/2019 |
Ballesteros Flores Emilio | Administrador Solidario | 05/06/2018 | 16/10/2019 |
Ballesteros Valdivia Emilio | Liquidador Solidario | 16/10/2019 | 16/10/2019 |
Ballesteros Valdivia Emilio | Administrador Solidario | 05/06/2018 | 16/10/2019 |
Ballesteros Valdivia Juan David | Liquidador Solidario | 16/10/2019 | 16/10/2019 |
Ballesteros Valdivia Juan David | Administrador Solidario | 05/06/2018 | 16/10/2019 |
Ballesteros Flores Emilio | Administrador Mancomunado | 22/03/2017 | 05/06/2018 |
Ballesteros Valdivia Emilio | Administrador Mancomunado | 22/03/2017 | 05/06/2018 |
Ballesteros Valdivia Juan David | Administrador Mancomunado | 22/03/2017 | 05/06/2018 |
ACTOS BORME DE GUPRIBALL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2566 , F 113, S 8, H CO 37868, I/A 3 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-14
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2566 , F 113, S 8, H CO 37868, I/A 3 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-14
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2566 , F 113, S 8, H CO 37868, I/A 3 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-14
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2566 , F 113, S 8, H CO 37868, I/A 3 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-14
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2566 , F 112, S 8, H CO 37868, I/A 2 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-112-14
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2566 , F 112, S 8, H CO 37868, I/A 2 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-112-14
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2566 , F 112, S 8, H CO 37868, I/A 2 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-112-14
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2566 , F 111, S 8, H CO 37868, I/A 1 (22/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-61-14
Dirección:C/ POLO 16 (PRIEGO DE CORDOBA)
Comienzo de operaciones:16/03/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:a- La actividad de la construcción en todas sus manifestaciones, comprendiendo la promoción y ejecución de edificios y obras de todas clases, incluidas las de rehabilitación, reforma, canalización, urbanización, remodelación y derribo, por cuenta propia para su venta o arrendamiento posterior, o por
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2566 , F 111, S 8, H CO 37868, I/A 1 (22/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-61-14