BALLESTEROS VALDIVIA JUAN DAVID
Informe ejecutivo de BALLESTEROS VALDIVIA JUAN DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BALLESTEROS VALDIVIA JUAN DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUPRIBALL SL | Liquidador Solidario | 16/10/2019 | 16/10/2019 |
GUPRIBALL SL | Administrador Solidario | 05/06/2018 | 16/10/2019 |
GUPRIBALL SL | Administrador Mancomunado | 22/03/2017 | 05/06/2018 |
CONSTRUCCIONES BALLESTEROS VALDIVIA SL | Administrador Mancomunado | 02/09/2009 |
VINCULACIONES DE BALLESTEROS VALDIVIA JUAN DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BALLESTEROS VALDIVIA JUAN DAVID
Empresa: GUPRIBALL SL
Liquidador Solidario
- Ballesteros Flores Emilio
- Ballesteros Valdivia Emilio
- Ballesteros Valdivia Juan David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2566 , F 113, S 8, H CO 37868, I/A 3 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-14
Empresa: GUPRIBALL SL
Administrador Solidario
- Ballesteros Flores Emilio
- Ballesteros Valdivia Emilio
- Ballesteros Valdivia Juan David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2566 , F 113, S 8, H CO 37868, I/A 3 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-14
Empresa: GUPRIBALL SL
Administrador Solidario
- Ballesteros Flores Emilio
- Ballesteros Valdivia Emilio
- Ballesteros Valdivia Juan David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2566 , F 112, S 8, H CO 37868, I/A 2 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-112-14
Empresa: GUPRIBALL SL
Administrador Mancomunado
- Ballesteros Flores Emilio
- Ballesteros Valdivia Emilio
- Ballesteros Valdivia Juan David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2566 , F 112, S 8, H CO 37868, I/A 2 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-112-14
Empresa: GUPRIBALL SL
Administrador Mancomunado
- Ballesteros Flores Emilio
- Ballesteros Valdivia Emilio
- Ballesteros Valdivia Juan David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2566 , F 111, S 8, H CO 37868, I/A 1 (22/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-61-14
Administrador Mancomunado
- Ballesteros Valdivia Emilio
- Ballesteros Valdivia Jose
- Ballesteros Valdivia Juan David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1095 , F 186, S 8, H CO 10306, I/A 3 (02/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-174-14
Información de BALLESTEROS VALDIVIA JUAN DAVID
Mostramos los datos de BALLESTEROS VALDIVIA JUAN DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BALLESTEROS VALDIVIA JUAN DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos