GUIXAJO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Iparralde, 4
Código Postal 20302
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social GUIXAJO SL
CIF B75099440
Capital Social 40000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 12/11/2013
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Merino Sayar Alberto
VINCULACIONES DE GUIXAJO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GUIXAJO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Merino Sayar Alberto | Administrador Unico | 04/02/2019 | 07/03/2022 |
Merino Sayar Alberto | Administrador Solidario | 13/12/2013 | 04/02/2019 |
Seinture Nicolas | Administrador Solidario | 13/12/2013 | 04/02/2019 |
ACTOS BORME DE GUIXAJO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2627 , F 22, S 8, H SS 35898, I/A 3 (07/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-20
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GUIXAJO SL
Nif:B75099440
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
Juez / Ponente:PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Parte Dispositiva:
DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO, CONCLUSION DEL CONCURSO Y LA EXTINCION DE LA SOCIEDAD
Fecha de Resolución:10/01/2022
Número Procedimiento Concursal:05/2022
Datos Registrales:
Tomo:
2627
Libro:
0
Folio:
22
Hoja:
8-35898
Inscripción:
3
Fecha Inscripción07/03/2022
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2627 , F 22, S 8, H SS 35898, I/A 3 (07/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-20
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GUIXAJO SL
Nif:B75099440
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
Juez / Ponente:PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Parte Dispositiva:
DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO, CONCLUSION DEL CONCURSO Y LA EXTINCION DE LA SOCIEDAD
Fecha de Resolución:10/01/2022
Número Procedimiento Concursal:05/2022
Datos Registrales:
Tomo:
2627
Libro:
0
Folio:
22
Hoja:
8-35898
Inscripción:
3
Fecha Inscripción07/03/2022
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2627 , F 22, S 8, H SS 35898, I/A 3 (07/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-20
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2627 , F 22, S 8, H SS 35898, I/A 2 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2627 , F 22, S 8, H SS 35898, I/A 2 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2627 , F 22, S 8, H SS 35898, I/A 2 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2627 , F 20, S 8, H SS 35898, I/A 1 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-245-20
Dirección:AVDA AVDA. IPARRALDE, 4 BAJO, EDIF. BERAKETA.- (IRUN)
Comienzo de operaciones:12/11/13
Capital:40.000,00 Euros
Objeto social:Explotación de toda clase de establecimientos de hostelería y restauración, en particular la gestión de bares, restaurantes, hoteles, hostales y pensiones, ya sea directamente, en arrendamientos, o prestando servicios de asistencia técnica a los mismos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2627 , F 20, S 8, H SS 35898, I/A 1 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-245-20