SEINTURE NICOLAS
Informe ejecutivo de SEINTURE NICOLAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SEINTURE NICOLAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEIRE SPORT SL | Apoderado | 16/05/2013 | 16/11/2020 |
GUIXAJO SL | Administrador Solidario | 13/12/2013 | 04/02/2019 |
VINCULACIONES DE SEINTURE NICOLAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEINTURE NICOLAS
Empresa: LEIRE SPORT SL
Apoderado
- Seinture Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1807 , F 204, S 8, H SS 16915, I/A 6 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-20
Empresa: GUIXAJO SL
Administrador Solidario
- Merino Sayar Alberto
- Seinture Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2627 , F 22, S 8, H SS 35898, I/A 2 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-20
Empresa: GUIXAJO SL
Administrador Solidario
- Merino Sayar Alberto
- Seinture Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2627 , F 20, S 8, H SS 35898, I/A 1 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-245-20
Empresa: LEIRE SPORT SL
Apoderado
- Seinture Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1807 , F 204, S 8, H SS 16915, I/A 4 (16/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-97-20
Información de SEINTURE NICOLAS
Mostramos los datos de SEINTURE NICOLAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEINTURE NICOLAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos