GUIES DE MONTSERRAT SL - EXTINGUIDA
Dirección social PZ SANT MIQUEL Num.2
Código Postal 08700
Municipio Igualada
Provincia Barcelona
Razón Social GUIES DE MONTSERRAT SL
CIF B65814170
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades sanitarias
Fecha de Constitución 04/06/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GUIES DE MONTSERRAT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GUIES DE MONTSERRAT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Claramunt Lopez Francesc | Administrador Unico | 08/01/2019 | 14/01/2022 |
Claramunt Lopez Francesc | Liquidador | 14/01/2022 | 14/01/2022 |
Claramunt Lopez Francesc | Administrador Solidario | 09/02/2016 | 08/01/2019 |
Vilella Gassiot Xavier | Administrador Solidario | 09/02/2016 | 08/01/2019 |
Vilella Gassiot Enric | Administrador Unico | 18/06/2012 | 09/02/2016 |
ACTOS BORME DE GUIES DE MONTSERRAT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43235 , F 104, S 8, H B 428310, I/A 5 (14/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43235 , F 104, S 8, H B 428310, I/A 5 (14/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43235 , F 104, S 8, H B 428310, I/A 5 (14/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43235 , F 103, S 8, H B 428310, I/A 4 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43235 , F 103, S 8, H B 428310, I/A 4 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43235 , F 103, S 8, H B 428310, I/A 3 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-31-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43235 , F 103, S 8, H B 428310, I/A 3 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-31-08
- LA PRESTACION DE SERVICIOS EN ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43235 , F 103, S 8, H B 428310, I/A 2 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43235 , F 100, S 8, H B 428310, I/A 1 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-08
Dirección:PZ SANT MIQUEL Num.2 (IGUALADA)
Comienzo de operaciones:04/06/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA PRESTACION DE SERVICIOS PROPIOS DE LAS ACTIVIDADES GUIADAS POR EL PARQUE NATURAL DE LA MONTAÑA DE MONTSERRAT
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43235 , F 100, S 8, H B 428310, I/A 1 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-08