CLARAMUNT LOPEZ FRANCESC
Informe ejecutivo de CLARAMUNT LOPEZ FRANCESC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CLARAMUNT LOPEZ FRANCESC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUIES DE MONTSERRAT SL | Administrador Unico | 08/01/2019 | 14/01/2022 |
GUIES DE MONTSERRAT SL | Liquidador | 14/01/2022 | 14/01/2022 |
GUIES DE MONTSERRAT SL | Administrador Solidario | 09/02/2016 | 08/01/2019 |
VINCULACIONES DE CLARAMUNT LOPEZ FRANCESC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CLARAMUNT LOPEZ FRANCESC
Empresa: GUIES DE MONTSERRAT SL
Liquidador
- Claramunt Lopez Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43235 , F 104, S 8, H B 428310, I/A 5 (14/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-08
Empresa: GUIES DE MONTSERRAT SL
Administrador Unico
- Claramunt Lopez Francesc
Liquidador
- Claramunt Lopez Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43235 , F 104, S 8, H B 428310, I/A 5 (14/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-08
Empresa: GUIES DE MONTSERRAT SL
Administrador Unico
- Claramunt Lopez Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43235 , F 103, S 8, H B 428310, I/A 4 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-08
Empresa: GUIES DE MONTSERRAT SL
Administrador Solidario
- Claramunt Lopez Francesc
- Vilella Gassiot Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43235 , F 103, S 8, H B 428310, I/A 4 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-08
Empresa: GUIES DE MONTSERRAT SL
Administrador Solidario
- Claramunt Lopez Francesc
- Vilella Gassiot Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43235 , F 103, S 8, H B 428310, I/A 3 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-31-08
Información de CLARAMUNT LOPEZ FRANCESC
Mostramos los datos de CLARAMUNT LOPEZ FRANCESC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CLARAMUNT LOPEZ FRANCESC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos