GUADAVIZ SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo La Habana, 42
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social GUADAVIZ SL
CIF B81882334
Capital Social 355293.2 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GUADAVIZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GUADAVIZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Vizcaya Alberola Eduardo Jose | Liquidador Solidario | 07/11/2019 | 12/12/2019 |
De Vizcaya Clar Maria Elena Eva | Liquidador Solidario | 07/11/2019 | 12/12/2019 |
Onieva De Vizcaya Borja Andres | Liquidador Solidario | 07/11/2019 | 12/12/2019 |
De Vizcaya Alberola Eduardo Jose | Administrador Unico | 15/07/2016 | 07/11/2019 |
De Vizcaya Alberola Eduardo Jose | Liquidador | 07/11/2019 | 07/11/2019 |
De Vizcaya Clar Sonia | Administrador Mancomunado | 07/03/2016 | 15/07/2016 |
Diana Gonzalez Ignacio | Administrador Mancomunado | 07/03/2016 | 15/07/2016 |
Alarcon Villar Orlanda | Consejero | 24/09/2009 | 07/03/2016 |
De Vizcaya Clar Sonia | Consejero | 24/09/2009 | 07/03/2016 |
De Vizcaya Clark Ignacio | Consejero Delegado Solidario | 24/09/2009 | 07/03/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GUADAVIZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12648 , F 77, S 8, H M 202380, I/A 11 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12648 , F 77, S 8, H M 202380, I/A 10 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12648 , F 77, S 8, H M 202380, I/A 10 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12648 , F 77, S 8, H M 202380, I/A 9 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12648 , F 77, S 8, H M 202380, I/A 9 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12648 , F 77, S 8, H M 202380, I/A 9 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-28
Capital Anterior: | 1.256.065,96 | Euros |
Disminución de capital | 900.772,76 | Euros |
Capital Actual: | 355.293,20 | Euros |
Porcentaje: | 71,71 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12648 , F 76, S 8, H M 202380, I/A 8 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-77-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12648 , F 76, S 8, H M 202380, I/A 7 (15/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-141-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12648 , F 76, S 8, H M 202380, I/A 7 (15/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-141-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12648 , F 76, S 8, H M 202380, I/A 7 (15/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-141-28