DE VIZCAYA CLAR MARIA ELENA EVA
Informe ejecutivo de DE VIZCAYA CLAR MARIA ELENA EVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DE VIZCAYA CLAR MARIA ELENA EVA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDUARDO ONIEVA SA | Administrador Unico | 30/11/2021 |
VINCULACIONES DE DE VIZCAYA CLAR MARIA ELENA EVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE VIZCAYA CLAR MARIA ELENA EVA
Empresa: NAVY SPORT SL
Administrador Unico
- De Vizcaya Clar Maria Elena Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 264691, I/A A (02/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-28
Empresa: NAVY SPORT SL
Administrador Unico
- De Vizcaya Clar Maria Elena Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15707 , F 16, S 8, H M 264691, I/A 7 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Empresa: NAVY SPORT SL
Administrador Unico
- De Vizcaya Clar Maria Elena Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15707 , F 16, S 8, H M 264691, I/A 7 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Empresa: EDUARDO ONIEVA SA
Administrador Unico
- De Vizcaya Clar Maria Elena Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2909 , F 51, S 8, H M 49935, I/A 15 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-28
Empresa: EDUARDO ONIEVA SA
Administrador Unico
- De Vizcaya Clar Maria Elena Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2909 , F 51, S 8, H M 49935, I/A 15 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-28
Empresa: GUADAVIZ SL
Liquidador Solidario
- De Vizcaya Alberola Eduardo Jose
- De Vizcaya Clar Maria Elena Eva
- Onieva De Vizcaya Borja Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12648 , F 77, S 8, H M 202380, I/A 10 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-28
Empresa: NAVY SPORT SL
Administrador Unico
- De Vizcaya Clar Maria Elena Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15707 , F 14, S 8, H M 264691, I/A 5 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-28
Empresa: EDUARDO ONIEVA SA
Administrador Unico
- De Vizcaya Clar Maria Elena Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2909 , F 51, S 8, H M 49935, I/A 14 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-28
Empresa: DEDE MARBELL SA
Liquidador
- De Vizcaya Clar Maria Elena Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4561 , F 25, S 8, H M 75120, I/A 4 (20/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-163-28
Empresa: DEDE MARBELL SA
Administrador Unico
- De Vizcaya Clar Maria Elena Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4561 , F 25, S 8, H M 75120, I/A 4 (20/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-163-28
Información de DE VIZCAYA CLAR MARIA ELENA EVA
Mostramos los datos de DE VIZCAYA CLAR MARIA ELENA EVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE VIZCAYA CLAR MARIA ELENA EVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos