GUADAIRA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Alfonso XIII, 3
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social GUADAIRA SA
CIF A28728384
Actividad Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado
Página Web www.guadaira.es
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único ULLASTRES GESTION DE INSTALACIONES SA
Propietario ULLASTRES GESTION DE INSTALACIONES SA
VINCULACIONES DE GUADAIRA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GUADAIRA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Arimany Jose Ignacio | Apoderado Mancomunado | 12/07/2021 | 13/07/2022 |
Fernandez Arimany Jose Ignacio | Apoderado | 30/10/2020 | 13/07/2022 |
Fernandez Arimany Jose Ignacio | Apoderado | 08/03/2021 | 13/07/2022 |
Fernandez Arimany Jose Ignacio | Apoderado | 16/02/2022 | 13/07/2022 |
Garcia Cejudo Jacinto | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/01/2019 | 13/07/2022 |
Garcia Perogil Jose Luis | Apoderado | 16/02/2022 | 13/07/2022 |
Garcia Valero Olga | Apoderado Mancomunado | 12/07/2021 | 13/07/2022 |
Garcia Valero Olga | Apoderado | 16/02/2022 | 13/07/2022 |
Garcia Valero Olga | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/01/2019 | 13/07/2022 |
Gramon Palomo Natalia | Apoderado Mancomunado | 12/07/2021 | 13/07/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GUADAIRA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39466 , F 89, S 8, H M 64123, I/A 32 (13/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-138-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39466 , F 89, S 8, H M 64123, I/A 32 (13/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-138-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39466 , F 89, S 8, H M 64123, I/A 31 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39466 , F 89, S 8, H M 64123, I/A 31 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39466 , F 87, S 8, H M 64123, I/A 30 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-37-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39466 , F 87, S 8, H M 64123, I/A 30 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-37-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39466 , F 87, S 8, H M 64123, I/A 29 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39466 , F 86, S 8, H M 64123, I/A 28 (12/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-136-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39466 , F 86, S 8, H M 64123, I/A 28 (12/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-136-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39466 , F 85, S 8, H M 64123, I/A 27 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-28