GARCIA CEJUDO JACINTO
Informe ejecutivo de GARCIA CEJUDO JACINTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 33
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE GARCIA CEJUDO JACINTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ULLASTRES EXTERNALIZACION DE SERVICIOS SA | Apoderado | 16/05/2024 | |
ULLASTRES EXTERNALIZACION DE SERVICIOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/07/2017 | 16/05/2024 |
GIGU INSTALACIONES SL | Apoderado | 14/05/2024 | |
ULLASTRES SA | Apoderado | 08/05/2024 | |
GUADAIRA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/01/2019 | 13/07/2022 |
ULLASTRES FINPRO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/08/2017 | 15/03/2021 |
ULLASTRES FINPRO SL | Apoderado Mancomunado | 06/11/2020 | 15/03/2021 |
GUADAIRA SA | Apoderado | 30/10/2019 | 08/03/2021 |
GUADAIRA SA | Apoderado | 30/10/2020 | 08/03/2021 |
GIGU INSTALACIONES SL | Apoderado | 06/11/2019 | 22/02/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GARCIA CEJUDO JACINTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA CEJUDO JACINTO
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Chao Jaramillo Maria Dolores
- Fernandez Gonzalez Francisco Javier
- Garcia Cejudo Jacinto
- Garcia Valero Olga
- Gila Gutierrez Antonio
- Gila Gutierrez Antonio
- Gonzalez Romero Maria Del Carmen
- Gramon Palomo Natalia
- Gramon Palomo Natalia
- Gramon Palomo Natalia
- Gramon Palomo Natalia
- Martin Corralo Sergio
- Martin Corralo Sergio
- Martin Corralo Sergio
- Melendez Garcia Carlos Francisco
- Perez Navas Fernando
- Rodriguez Fungueiriño Tania
- Rodriguez Fungueiriño Tania
- Rodriguez Fungueiriño Tania
- Rodriguez Fungueiriño Tania
- Rodriguez Fungueiriño Tania
- Soler Ramirez Montserrat
- Soler Ramirez Montserrat
- Soler Ramirez Montserrat
- Soler Ramirez Montserrat
- Taracido Vazquez Natalia
- Taracido Vazquez Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 554912, I/A 36 (16/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-28
Empresa: GIGU INSTALACIONES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Garcia Cejudo Jacinto
- Gramon Palomo Natalia
- Gramon Palomo Natalia
- Gramon Palomo Natalia
- Martin Corralo Sergio
- Melendez Garcia Carlos Francisco
- Rodriguez Fungueiriño Tania
- Rodriguez Fungueiriño Tania
- Rodriguez Fungueiriño Tania
- Rodriguez Fungueiriño Tania
- Soler Ramirez Montserrat
- Soler Ramirez Montserrat
- Soler Ramirez Montserrat
- Taracido Vazquez Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 94463, I/A 55 (14/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-97-28
Empresa: ULLASTRES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Caron Madroñero Cesar
- Chao Jaramillo Maria Dolores
- Garcia Cejudo Jacinto
- Garcia Valero Olga
- Gramon Palomo Natalia
- Gramon Palomo Natalia
- Gramon Palomo Natalia
- Gramon Palomo Natalia
- Martin Berral Manuel
- Martin Berral Manuel
- Martin Berral Manuel
- Martin Berral Manuel
- Martin Corralo Sergio
- Martin Corralo Sergio
- Melendez Garcia Carlos Francisco
- Rodriguez Fungueiriño Tania
- Rodriguez Fungueiriño Tania
- Rodriguez Fungueiriño Tania
- Rodriguez Fungueiriño Tania
- Rodriguez Fungueiriño Tania
- Soler Ramirez Montserrat
- Soler Ramirez Montserrat
- Soler Ramirez Montserrat
- Soler Ramirez Montserrat
- Taracido Vazquez Natalia
- Taracido Vazquez Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44680 , F 191, S 8, H M 120178, I/A 132 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Cejudo Jacinto
Apoderado Mancomunado
- Garcia Cejudo Jacinto
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 923 , F 185, S 8, H OR 15822, I/A 8 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-32
Empresa: GUADAIRA SA
Apoderado
- Garcia Cejudo Jacinto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39466 , F 85, S 8, H M 64123, I/A 27 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-28
Empresa: ESPINOSA Y CAMPUZANO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Cejudo Jacinto
Apoderado
- Garcia Cejudo Jacinto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39081 , F 193, S 8, H M 200739, I/A 23 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-40-28
Empresa: SERIEDAD CALIDAD TRES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Cejudo Jacinto
Apoderado
- Garcia Cejudo Jacinto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19773 , F 106, S 8, H M 94463, I/A 44 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-40-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Cejudo Jacinto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33579 , F 5, S 8, H M 126655, I/A 32 (21/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-28
Empresa: ULLASTRES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Cejudo Jacinto
Apoderado
- Garcia Cejudo Jacinto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32945 , F 101, S 8, H M 120178, I/A 119 (20/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Cejudo Jacinto
Apoderado
- Garcia Cejudo Jacinto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33844 , F 220, S 8, H M 117838, I/A 41 (20/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA CEJUDO JACINTO
Mostramos los datos de GARCIA CEJUDO JACINTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA CEJUDO JACINTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos