GRUPO YAMM COMIDA A DOMICILIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Principe de Vergara, 128
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUPO YAMM COMIDA A DOMICILIO SL
CIF B85946416
Capital Social 201683.0 Euros
Fecha de Constitución 30/04/2010
Página Web www.laneveraroja.com
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Just Eat Holding Limited
VINCULACIONES DE GRUPO YAMM COMIDA A DOMICILIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO YAMM COMIDA A DOMICILIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gavin Jerome | Administrador Solidario | 20/04/2016 | 22/09/2016 |
Just Eat Holding Limited | Socio Unico | 23/06/2016 | 22/09/2016 |
Moreno Gonzalez Maria | Apoderado | 26/02/2016 | 22/09/2016 |
Rebollo Gonzalez Jesus-evaristo | Administrador Solidario | 20/04/2016 | 22/09/2016 |
Spuny Sanchis Ramon | Apoderado | 08/05/2015 | 22/09/2016 |
DIGITAL SERVICES LII GP SAL | Socio Unico | 01/03/2016 | 23/06/2016 |
Espuny Sanchis Ramon | Apoderado | 10/09/2015 | 18/05/2016 |
Amoribieta Alonso Iñigo | Consejero Delegado Solidario | 24/08/2015 | 20/04/2016 |
Amoribieta Alonso Iñigo | Vicepresidente | 24/08/2015 | 20/04/2016 |
Amoribieta Alonso Iñigo | Consejero | 24/08/2015 | 20/04/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GRUPO YAMM COMIDA A DOMICILIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31030 , F 222, S 8, H M 498978, I/A 25 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-187-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31030 , F 222, S 8, H M 498978, I/A 25 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-187-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31030 , F 222, S 8, H M 498978, I/A 25 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-187-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31030 , F 222, S 8, H M 498978, I/A 25 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-187-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31030 , F 221, S 8, H M 498978, I/A 24 (23/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31030 , F 221, S 8, H M 498978, I/A 23 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31030 , F 221, S 8, H M 498978, I/A 22 (20/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-81-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31030 , F 221, S 8, H M 498978, I/A 22 (20/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-81-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31030 , F 221, S 8, H M 498978, I/A 22 (20/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-81-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31030 , F 220, S 8, H M 498978, I/A 21 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-28