REBOLLO GONZALEZ JESUS-EVARISTO
Informe ejecutivo de REBOLLO GONZALEZ JESUS-EVARISTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE REBOLLO GONZALEZ JESUS-EVARISTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SPORTS GRILL ALCOBENDAS SL | Presidente | 27/09/2024 | |
SPORTS GRILL ALCOBENDAS SL | Consejero | 27/09/2024 | |
SPORTS GRILL PEÑALVER SL | Secretario | 26/09/2024 | |
SPORTS GRILL PEÑALVER SL | Consejero | 26/09/2024 | |
E-LAWYERS CORPORATE TECH SERVICES SL | Administrador Unico | 03/06/2024 | |
NEXU CORPORATE TECH SERVICES SL | Administrador Unico | 28/05/2024 | |
NEXU CORPORATE GLOBAL SERVICES SL | Administrador Unico | 25/04/2024 |
VINCULACIONES DE REBOLLO GONZALEZ JESUS-EVARISTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REBOLLO GONZALEZ JESUS-EVARISTO
Empresa: SPORTS GRILL ALCOBENDAS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Chomon Montaña Marco
- Rebollo Gonzalez Jesus-evaristo
- Sanjaime Fernandez Fernando
Presidente
- Rebollo Gonzalez Jesus-evaristo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 833747, I/A 1 (27/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-192-28
Empresa: SPORTS GRILL PEÑALVER SL
Consejero Delegado
Consejero
- Chomon Montaña Marco
- Rebollo Gonzalez Jesus-evaristo
- Sanjaime Fernandez Fernando
Presidente
Secretario
- Rebollo Gonzalez Jesus-evaristo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 833750, I/A 1 (26/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-191-28
Empresa: E-LAWYERS CORPORATE TECH SERVICES SL
Administrador Unico
- Rebollo Gonzalez Jesus-evaristo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 823718, I/A 1 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-28
Empresa: NEXU CORPORATE TECH SERVICES SL
Administrador Unico
- Rebollo Gonzalez Jesus-evaristo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 824025, I/A 1 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-28
Empresa: NEXU CORPORATE GLOBAL SERVICES SL
Administrador Unico
- Rebollo Gonzalez Jesus-evaristo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46785 , F 141, S 8, H M 821269, I/A 1 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-28
Empresa: DOCTORALIA INTERNET SL
Apoderado Solidario
- Giuseppe Razzani
- Moreno Masip Salvador Jose
- Rebollo Gonzalez Jesus-evaristo
- Selen Erdem
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48299 , F 200, S 8, H B 246542, I/A 30 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-08
Empresa: DOCTORALIA INTERNET SL
Apoderado Solidario
- Rebollo Gonzalez Jesus-evaristo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48299 , F 196, S 8, H B 246542, I/A 26 (02/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-08
Empresa: JUST-EAT SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Gorricho Martinez Leire
- Rebollo Gonzalez Jesus-evaristo
Apoderado
- Rebollo Gonzalez Jesus-evaristo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33513 , F 221, S 8, H M 504397, I/A 17 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-28
Empresa: JUST-EAT SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Sebastian Ana
- Gavin Jerome
- Gorricho Martinez Leire
- Rebollo Gonzalez Jesus-evaristo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33513 , F 215, S 8, H M 504397, I/A 15 (10/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-28
Empresa: GRUPO YAMM COMIDA A DOMICILIO SL
Administrador Solidario
- Gavin Jerome
- Rebollo Gonzalez Jesus-evaristo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31030 , F 222, S 8, H M 498978, I/A 25 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-187-28
VER MAS ACTOS
Información de REBOLLO GONZALEZ JESUS-EVARISTO
Mostramos los datos de REBOLLO GONZALEZ JESUS-EVARISTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REBOLLO GONZALEZ JESUS-EVARISTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos