GRUPO XERPA CONTROL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Arquitecto Ortiz de la Jara, 1
Código Postal 30800
Municipio Lorca
Provincia Murcia
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUPO XERPA CONTROL SL
CIF B73822579
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 11/12/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GRUPO XERPA CONTROL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO XERPA CONTROL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sergio Lazaran Gomez | Administrador Unico | 28/08/2017 | 06/02/2020 |
Sergio Lazaran Gomez | Liquidador | 06/02/2020 | 06/02/2020 |
Francisco Gimenez Armada | Administrador Solidario | 09/01/2014 | 28/08/2017 |
Sergio Lazaran Gomez | Administrador Solidario | 09/01/2014 | 28/08/2017 |
ACTOS BORME DE GRUPO XERPA CONTROL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3010 , F 89, S 8, H MU 84246, I/A 3 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3010 , F 89, S 8, H MU 84246, I/A 3 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3010 , F 89, S 8, H MU 84246, I/A 3 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-30
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3010 , F 89, S 8, H MU 84246, I/A 3 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-30
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3010 , F 89, S 8, H MU 84246, I/A 2 (28/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-169-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3010 , F 89, S 8, H MU 84246, I/A 2 (28/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-169-30
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3010 , F 89, S 8, H MU 84246, I/A 2 (28/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-169-30
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3010 , F 88, S 8, H MU 84246, I/A 1 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-30
Dirección:C/ ARQUITECTO ORTIZ DE LA JARA 1 3 A (LORCA)
Comienzo de operaciones:11/12/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Servicios biocidas a terceros de tratamientos ambientales y en la industria alimentaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3010 , F 88, S 8, H MU 84246, I/A 1 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-30