SERGIO LAZARAN GOMEZ
Informe ejecutivo de SERGIO LAZARAN GOMEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SERGIO LAZARAN GOMEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO XERPA CONTROL SL | Administrador Unico | 28/08/2017 | 06/02/2020 |
GRUPO XERPA CONTROL SL | Liquidador | 06/02/2020 | 06/02/2020 |
GRUPO XERPA CONTROL SL | Administrador Solidario | 09/01/2014 | 28/08/2017 |
VINCULACIONES DE SERGIO LAZARAN GOMEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERGIO LAZARAN GOMEZ
Empresa: GRUPO XERPA CONTROL SL
Liquidador
- Sergio Lazaran Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3010 , F 89, S 8, H MU 84246, I/A 3 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-30
Empresa: GRUPO XERPA CONTROL SL
Administrador Unico
- Sergio Lazaran Gomez
Liquidador
- Sergio Lazaran Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3010 , F 89, S 8, H MU 84246, I/A 3 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-30
Empresa: GRUPO XERPA CONTROL SL
Administrador Unico
- Sergio Lazaran Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3010 , F 89, S 8, H MU 84246, I/A 2 (28/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-169-30
Empresa: GRUPO XERPA CONTROL SL
Administrador Solidario
- Francisco Gimenez Armada
- Sergio Lazaran Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3010 , F 89, S 8, H MU 84246, I/A 2 (28/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-169-30
Empresa: GRUPO XERPA CONTROL SL
Administrador Solidario
- Francisco Gimenez Armada
- Sergio Lazaran Gomez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3010 , F 88, S 8, H MU 84246, I/A 1 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-30
Información de SERGIO LAZARAN GOMEZ
Mostramos los datos de SERGIO LAZARAN GOMEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERGIO LAZARAN GOMEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos