GRUPO PROMIZAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ DOCTOR CERRADA, 12 - 2º N.
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social GRUPO PROMIZAR SL
CIF B99128878
Actividad
Fecha de Constitución 03/10/2006
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE GRUPO PROMIZAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO PROMIZAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rubio Casas Angel Leonides | Administrador Mancomunado | 21/11/2011 | 26/01/2018 |
Rubio Casas Angel Leonides | Administrador Solidario | 26/01/2018 | |
Rubio Casas Luis Miguel | Administrador Mancomunado | 21/11/2011 | 26/01/2018 |
Rubio Casas Luis Miguel | Administrador Solidario | 26/01/2018 | |
Rubio Casas Luis Miguel | Liquidador | 26/01/2018 | 26/01/2018 |
Monterroso Godinho Marcos | Administrador Mancomunado | 21/11/2011 |
ACTOS BORME DE GRUPO PROMIZAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3443 , F 167, S 8, H Z 42255, I/A 4 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3443 , F 167, S 8, H Z 42255, I/A 4 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3443 , F 167, S 8, H Z 42255, I/A 4 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3443 , F 167, S 8, H Z 42255, I/A 4 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-50
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3443 , F 166, S 8, H Z 42255, I/A 3 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-50
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3443 , F 166, S 8, H Z 42255, I/A 3 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-50
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3443 , F 166, S 8, H Z 42255, I/A 3 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-50
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-176-50
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-189-50
- C/ DOCTOR CERRADA, 12 - 2º N. (ZARAGOZA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3443 , F 166, S 8, H Z 42255, I/A 2 (14/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-203-50