MONTERROSO GODINHO MARCOS
Informe ejecutivo de MONTERROSO GODINHO MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MONTERROSO GODINHO MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LYRECO ESPAÑA SA | DTOR. VENTAS | 26/06/2024 | |
MODREGO MONTERROSO SL | Apoderado | 22/06/2010 | |
FINCAS JEMAR SL | Socio Unico | 09/06/2010 |
VINCULACIONES DE MONTERROSO GODINHO MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTERROSO GODINHO MARCOS
Empresa: LYRECO ESPAÑA SA
DTOR. VENTAS
- Grau Arias Gemma
- Monterroso Godinho Marcos
Director Financiero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 77225, I/A 110 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-08
Empresa: GRUPO PROMIZAR SL
Administrador Mancomunado
- Monterroso Godinho Marcos
- Rubio Casas Angel Leonides
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3443 , F 166, S 8, H Z 42255, I/A 3 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-50
Empresa: MODREGO MONTERROSO SL
Apoderado
- Monterroso Godinho Marcos
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3154 , F 91, S 8, H Z 37150, I/A 3 (22/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-126-50
Empresa: MODREGO MONTERROSO SL
Administrador Solidario
- Monterroso Godinho Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3154 , F 91, S 8, H Z 37150, I/A 3 (22/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-126-50
Empresa: FINCAS JEMAR SL
Socio Único
- Monterroso Godinho Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3242 , F 219, S 8, H Z 38625, I/A 4 (09/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-50
Empresa: FINCAS JEMAR SL
Administrador Solidario
- Monterroso Godinho Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3242 , F 219, S 8, H Z 38625, I/A 3 (11/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-94-50
Información de MONTERROSO GODINHO MARCOS
Mostramos los datos de MONTERROSO GODINHO MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTERROSO GODINHO MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos