GRUPO OCANIR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Torreblanca, 1
Código Postal 12003
Municipio Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
Provincia Castellón/Castello
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUPO OCANIR SL
CIF B12860789
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 04/02/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GRUPO OCANIR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO OCANIR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Navarro Moreno Jose | Apoderado | 10/04/2012 | 13/06/2019 |
Navarro Moreno Jose | Liquidador | 13/06/2019 | 13/06/2019 |
Ripolles Claramonte Diego | Administrador Unico | 10/04/2012 | 13/06/2019 |
Collado Castillo Manuel | Administrador Solidario | 15/02/2011 | 10/04/2012 |
Ripolles Claramonte Diego | Administrador Solidario | 15/02/2011 | 10/04/2012 |
ACTOS BORME DE GRUPO OCANIR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1559, L 1121, F 61, S 8, H CS 32839, I/A 4 (13/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-122-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1559, L 1121, F 61, S 8, H CS 32839, I/A 4 (13/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-122-12
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1559, L 1121, F 61, S 8, H CS 32839, I/A 4 (13/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-122-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1559, L 1121, F 61, S 8, H CS 32839, I/A 4 (13/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-122-12
- DECLARACION DE INSOLVENCIA -Ley 36/2011 -dictado en ejecución nº 000086/2014 del Juzgado de lo Social nº2 de Castellón
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1559, L 1121, F 61, S 8, H CS 32839, I/A C (23/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-186-12
- DECLARACION DE INSOLVENCIA dictada en ejecución número 000097/2013, del Juzgado de lo Social Nº 1 de Castellón de la Plana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1559, L 1121, F 61, S 8, H CS 32839, I/A B (28/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-12
- DECLARACION DE INSOLVENCIA -Ley 36/2011- dictado en ejecución nº000178/2013 del Juzgado de lo Social nº4 de Castellón
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1559, L 1121, F 61, S 8, H CS 32839, I/A A (28/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-85-12
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1559, L 1121, F 60, S 8, H CS 32839, I/A 3 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-12
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1559, L 1121, F 60, S 8, H CS 32839, I/A 2 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1559, L 1121, F 60, S 8, H CS 32839, I/A 2 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-12