COLLADO CASTILLO MANUEL
Informe ejecutivo de COLLADO CASTILLO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE COLLADO CASTILLO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VILLAMANCHA MOTOR SL | Apoderado Solidario | 15/05/2013 |
VINCULACIONES DE COLLADO CASTILLO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COLLADO CASTILLO MANUEL
Empresa: AUTODESGUACE VILLARROBLEDO SL
Administrador Unico
- Collado Castillo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 943, L 707, F 119, S 8, H AB 24081, I/A 3 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-02
Empresa: AUTODESGUACE VILLARROBLEDO SL
Administrador Unico
- Collado Castillo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 943, L 707, F 118, S 8, H AB 24081, I/A 1 (29/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-86-02
Empresa: VILLAMANCHA MOTOR SL
Apoderado Solidario
- Collado Castillo Manuel
- Herreros Garcia Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 914, L 678, F 123, S 8, H AB 22482, I/A 2 (15/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-02
Empresa: GRUPO OCANIR SL
Administrador Solidario
- Collado Castillo Manuel
- Ripolles Claramonte Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1559, L 1121, F 60, S 8, H CS 32839, I/A 2 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-12
Empresa: GRUPO OCANIR SL
Administrador Solidario
- Collado Castillo Manuel
- Ripolles Claramonte Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1559, L 1121, F 59, S 8, H CS 32839, I/A 1 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-12
Información de COLLADO CASTILLO MANUEL
Mostramos los datos de COLLADO CASTILLO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COLLADO CASTILLO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos