GRUPO IV GOL SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA SANTA CRUZ, SAN ISIDRO 153
Municipio Granadilla de Abona
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social GRUPO IV GOL SL
CIF B38985495
Capital Social 3160.5 Euros
Fecha de Constitución 10/06/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Hernandez Morales Jorge
VINCULACIONES DE GRUPO IV GOL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO IV GOL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Hernandez Jaime Alberto | Apoderado Mancomunado | 03/08/2009 | 25/05/2021 |
Gonzalez Rodriguez Javier | Apoderado Mancomunado | 03/08/2009 | 25/05/2021 |
Hernandez Morales Jorge | Socio Unico | 16/09/2015 | 25/05/2021 |
Linares Tavio Antonio Luis | Administrador Unico | 31/10/2019 | 25/05/2021 |
Linares Tavio Antonio Luis | Liquidador | 25/05/2021 | 25/05/2021 |
Rodriguez Gonzalez Oscar | Apoderado Mancomunado | 03/08/2009 | 25/05/2021 |
Hernandez Morales Jorge | Administrador Unico | 16/09/2015 | 31/10/2019 |
Hernandez Morales Hector Jose | Administrador Solidario | 02/07/2014 | 16/09/2015 |
Hernandez Morales Jorge | Administrador Solidario | 02/07/2014 | 16/09/2015 |
Hernandez Morales Hector Jose | Administrador Mancomunado | 07/11/2012 | 02/07/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GRUPO IV GOL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3107 , F 78, S 8, H TF 46158, I/A 9 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3107 , F 78, S 8, H TF 46158, I/A 9 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3107 , F 78, S 8, H TF 46158, I/A 9 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3107 , F 78, S 8, H TF 46158, I/A 9 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3107 , F 77, S 8, H TF 46158, I/A 8 (31/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3107 , F 77, S 8, H TF 46158, I/A 8 (31/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3107 , F 77, S 8, H TF 46158, I/A 7 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-185-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3107 , F 77, S 8, H TF 46158, I/A 7 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-185-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3107 , F 77, S 8, H TF 46158, I/A 7 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-185-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3107 , F 77, S 8, H TF 46158, I/A 7 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-185-38