HERNANDEZ MORALES HECTOR JOSE
Informe ejecutivo de HERNANDEZ MORALES HECTOR JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE HERNANDEZ MORALES HECTOR JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MERCA-HIERRO SA | Consejero | 15/10/2015 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ MORALES HECTOR JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ MORALES HECTOR JOSE
Consejero
- Hernandez Morales Hector Jose
Miem.Com.Ej.
- Hernandez Morales Hector Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2217 , F 155, S 8, H GC 13426, I/A 102 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-54-35
Empresa: GORONA DEL VIENTO EL HIERRO SA
Consejero
- Allende Riera Belen
- Armas Gonzalez Alpidio Valentin
- Garcia Casañas Regina
- Hernandez Morales Hector Jose
- Padron Chacon Milagros Del Valle
- Sanchez Rodriguez Juan Pedro
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15 , F 49, S 8, H IH 170, I/A 30 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-213-38
Empresa: MERCAHIERRO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Allende Riera Belen
- Garcia Zamora Pedro Jose
- Hernandez Morales Hector Jose
- Morales Hernandez Maria Carmen
- Sanchez Rodriguez Juan Pedro
- Zamora Padron Juan Rafael
Presidente
Secr.Sup.noC
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9 , F 46, S 8, H IH 19, I/A 22 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-38
Miem.Com.Ej.
- Brito Nuñez Maria Concepcion
- Hernandez Morales Hector Jose
- Perez Delgado Blanca
- Romero Espeja Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2187 , F 221, S 8, H GC 13426, I/A 94 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-35
Consejero
- Brito Nuñez Maria Concepcion
- Hernandez Morales Hector Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2187 , F 221, S 8, H GC 13426, I/A 93 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-35
Empresa: MERCA-HIERRO SA
Consejero
- Allende Riera Belen
- Garcia Zamora Pedro Jose
- Hernandez Morales Hector Jose
- Morales Hernandez Maria Carmen
- Sanchez Rodriguez Juan Pedro
- Zamora Padron Juan Rafael
Secr.Sup.noC
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9 , F 44, S 8, H IH 19, I/A 16 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-38
Empresa: GRUPO IV GOL SL
Administrador Solidario
- Hernandez Morales Hector Jose
- Hernandez Morales Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3107 , F 77, S 8, H TF 46158, I/A 7 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-185-38
Empresa: GORONA DEL VIENTO EL HIERRO SA
Consejero
- Allende Riera Belen
- Armas Gonzalez Alpidio Valentin
- Garcia Casañas Regina
- Hernandez Morales Hector Jose
- Padron Chacon Milagros Del Valle
- Sanchez Rodriguez Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12 , F 158, S 8, H IH 170, I/A 18 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-38
Empresa: GRUPO IV GOL SL
Administrador Solidario
- Hernandez Morales Hector Jose
- Hernandez Morales Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3107 , F 77, S 8, H TF 46158, I/A 6 (02/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-38
Empresa: GRUPO IV GOL SL
Administrador Mancomunado
- Hernandez Morales Hector Jose
- Hernandez Morales Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3107 , F 77, S 8, H TF 46158, I/A 6 (02/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-38
VER MAS ACTOS
Información de HERNANDEZ MORALES HECTOR JOSE
Mostramos los datos de HERNANDEZ MORALES HECTOR JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ MORALES HECTOR JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos