GRUPO EVETSON SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Lope de Figueroa, 68
Código Postal 28804
Municipio Alcalá de Henares
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUPO EVETSON SL
CIF B87673190
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 26/10/2016
Órgano Administración Administrador único
Propietario Romero Torreiro Miguel-angel
VINCULACIONES DE GRUPO EVETSON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO EVETSON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Romero Torreiro Miguel-angel | Administrador Unico | 27/10/2016 | 01/03/2021 |
Romero Torreiro Miguel-angel | Socio Unico | 16/05/2018 | 01/03/2021 |
Romero Torreiro Miguel-angel | Liquidador | 01/03/2021 | 01/03/2021 |
ACTOS BORME DE GRUPO EVETSON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35203 , F 143, S 8, H M 633025, I/A 3 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35203 , F 143, S 8, H M 633025, I/A 3 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35203 , F 143, S 8, H M 633025, I/A 3 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35203 , F 143, S 8, H M 633025, I/A 3 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35203 , F 142, S 8, H M 633025, I/A 2 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35203 , F 142, S 8, H M 633025, I/A 1 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-28
Dirección:AVDA LOPE DE FIGUEROA 68 (ALCALA DE HENARES)
Comienzo de operaciones:26/10/16
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:Actividad principal: 82.99 / Otras actividades de apoyo a las empresas Otras actividades: Otros servicios de información , Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones , Otras actividades de consultoría de gestión empresarial..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35203 , F 142, S 8, H M 633025, I/A 1 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-28