ROMERO TORREIRO MIGUEL-ANGEL
Informe ejecutivo de ROMERO TORREIRO MIGUEL-ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE ROMERO TORREIRO MIGUEL-ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO EVETSON SL | Administrador Unico | 27/10/2016 | 01/03/2021 |
GRUPO EVETSON SL | Socio Unico | 16/05/2018 | 01/03/2021 |
GRUPO EVETSON SL | Liquidador | 01/03/2021 | 01/03/2021 |
SERENA ATLANTIC SL | Apoderado | 22/07/2019 | |
BLUE ENERGY POWER SL | Administrador Unico | 19/06/2013 | 05/08/2014 |
BLUE ENERGY POWER SL | Liquidador | 05/08/2014 | 05/08/2014 |
TAKE & BRAND PUBLICIDAD SL | Administrador Unico | 28/07/2009 | 30/05/2011 |
TAKE & BRAND PUBLICIDAD SL | Liquidador | 30/05/2011 | 30/05/2011 |
PLASTICOS ILLESCAS SL | Administrador Mancomunado | 01/04/2009 |
VINCULACIONES DE ROMERO TORREIRO MIGUEL-ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMERO TORREIRO MIGUEL-ANGEL
Empresa: GRUPO EVETSON SL
Liquidador
- Romero Torreiro Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35203 , F 143, S 8, H M 633025, I/A 3 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-28
Empresa: GRUPO EVETSON SL
Administrador Unico
- Romero Torreiro Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35203 , F 143, S 8, H M 633025, I/A 3 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-28
Empresa: SERENA ATLANTIC SL
Apoderado
- Romero Torreiro Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 606 , F 160, S 8, H L 11382, I/A 4 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-25
Empresa: GRUPO EVETSON SL
Socio Único
- Romero Torreiro Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35203 , F 142, S 8, H M 633025, I/A 2 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-28
Empresa: GRUPO EVETSON SL
Administrador Unico
- Romero Torreiro Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35203 , F 142, S 8, H M 633025, I/A 1 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-28
Empresa: BLUE ENERGY POWER SL
Liquidador
- Romero Torreiro Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31165 , F 171, S 8, H M 560912, I/A 2 (05/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-28
Empresa: BLUE ENERGY POWER SL
Administrador Unico
- Romero Torreiro Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31165 , F 171, S 8, H M 560912, I/A 2 (05/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-28
Empresa: BLUE ENERGY POWER SL
Administrador Unico
- Romero Torreiro Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31165 , F 169, S 8, H M 560912, I/A 1 (19/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-28
Empresa: TAKE & BRAND PUBLICIDAD SL
Liquidador
- Romero Torreiro Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26816 , F 167, S 8, H M 483221, I/A 2 (30/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-110-28
Empresa: TAKE & BRAND PUBLICIDAD SL
Administrador Unico
- Romero Torreiro Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26816 , F 167, S 8, H M 483221, I/A 2 (30/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-110-28
VER MAS ACTOS
Información de ROMERO TORREIRO MIGUEL-ANGEL
Mostramos los datos de ROMERO TORREIRO MIGUEL-ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMERO TORREIRO MIGUEL-ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos