VELENTIS TECHNOLOGIES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Dos de Mayo, 19
Código Postal 28912
Municipio Leganés
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VELENTIS TECHNOLOGIES SL
CIF B85007375
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Fecha de Constitución 07/03/2007
Nombres Anteriores
- LEARNING 360 SOLUCIONES SL
- GRUPO EMPRESARIAL ALMIA SL
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE VELENTIS TECHNOLOGIES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VELENTIS TECHNOLOGIES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Padilla Villaverde Lidia | Apoderado | 10/08/2010 | 22/02/2021 |
Robles Martin Gabriel | Administrador Mancomunado | 15/01/2014 | 22/02/2021 |
Robles Martin Gabriel | Liquidador | 22/02/2021 | 22/02/2021 |
Rodriguez Niso Borja | Administrador Mancomunado | 15/01/2014 | 22/02/2021 |
Rodriguez Niso Borja | Administrador Unico | 24/03/2011 | 15/01/2014 |
Rodriguez Niso Borja | Administrador Solidario | 29/03/2010 | 24/03/2011 |
Rodriguez Niso Braulio Igor | Administrador Solidario | 29/03/2010 | 24/03/2011 |
Rodriguez Niso Borja | Administrador Unico | 29/03/2010 |
ACTOS BORME DE VELENTIS TECHNOLOGIES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31556 , F 35, S 8, H M 436184, I/A 10 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-40-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31556 , F 35, S 8, H M 436184, I/A 10 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-40-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31556 , F 35, S 8, H M 436184, I/A 10 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-40-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31556 , F 35, S 8, H M 436184, I/A 10 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-40-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24266 , F 63, S 8, H M 436184, I/A 9 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24266 , F 63, S 8, H M 436184, I/A 9 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24266 , F 63, S 8, H M 436184, I/A 9 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-28
Empresa: GRUPO EMPRESARIAL ALMIA SL
- VELENTIS TECHNOLOGIES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24266 , F 63, S 8, H M 436184, I/A 8 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-28
Empresa: GRUPO EMPRESARIAL ALMIA SL
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICADO EL ARTICULO 11 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES 11.Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24266 , F 62, S 8, H M 436184, I/A 7 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-66-28
Empresa: GRUPO EMPRESARIAL ALMIA SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24266 , F 62, S 8, H M 436184, I/A 7 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-66-28