GRUPO EMPRESARIAL ALATEVAMIDA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl de L'Artesania, 14
Código Postal 08016
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUPO EMPRESARIAL ALATEVAMIDA SL
CIF B65713695
Capital Social 51000.0 Euros
Actividad Otras actividades recreativas y de entretenimiento
Fecha de Constitución 12/01/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GRUPO EMPRESARIAL ALATEVAMIDA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO EMPRESARIAL ALATEVAMIDA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lorenzo Urbano Jessica | Administrador Solidario | 12/01/2012 | 03/06/2022 |
Migueiz Gonzalez Jose Luis | REPR.143 RRM | 16/05/2019 | 03/06/2022 |
Migueiz Gonzalez Jose Luis | Liquidador | 03/06/2022 | 03/06/2022 |
Pozo Bailo David | Apoderado Solidario | 16/05/2019 | 03/06/2022 |
SMART2KIDS GROUP SL | Administrador Unico | 16/05/2019 | 03/06/2022 |
Migueiz Gonzalez Jose Luis | Administrador | 16/05/2019 | |
Migueiz Gonzalez Jose Luis | Administrador Unico | 12/03/2013 | 16/05/2019 |
Pozo Bailo David | Administrador Solidario | 24/07/2013 | 16/05/2019 |
Sanchez Olmo David | Administrador Solidario | 24/07/2013 | 16/05/2019 |
Lorenzo Urbano Jessica | Administrador Unico | 03/04/2012 | 12/03/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GRUPO EMPRESARIAL ALATEVAMIDA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42936 , F 127, S 8, H B 419923, I/A 9 (03/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42936 , F 127, S 8, H B 419923, I/A 9 (03/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42936 , F 127, S 8, H B 419923, I/A 9 (03/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42936 , F 127, S 8, H B 419923, I/A 8 (16/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-97-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42936 , F 127, S 8, H B 419923, I/A 7 (16/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-97-08
Administrador Solidario
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42936 , F 127, S 8, H B 419923, I/A 7 (16/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-97-08
- CL DE LA ARTESANIA,NUMERO 14-16 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42936 , F 126, S 8, H B 419923, I/A 6 (29/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-150-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42936 , F 126, S 8, H B 419923, I/A 5 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-08
- CL BADOSA,NUMERO 5, LOCAL 1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42936 , F 126, S 8, H B 419923, I/A 4 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42936 , F 126, S 8, H B 419923, I/A 4 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-08