LORENZO URBANO JESSICA
Informe ejecutivo de LORENZO URBANO JESSICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LORENZO URBANO JESSICA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO EMPRESARIAL ALATEVAMIDA SL | Administrador Solidario | 12/01/2012 | 03/06/2022 |
GRUPO EMPRESARIAL ALATEVAMIDA SL | Administrador Unico | 03/04/2012 | 12/03/2013 |
VINCULACIONES DE LORENZO URBANO JESSICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LORENZO URBANO JESSICA
Empresa: GRUPO EMPRESARIAL ALATEVAMIDA SL
Administrador Unico
- Lorenzo Urbano Jessica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42936 , F 126, S 8, H B 419923, I/A 4 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-08
Empresa: GRUPO EMPRESARIAL ALATEVAMIDA SL
Administrador Unico
- Lorenzo Urbano Jessica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42936 , F 125, S 8, H B 419923, I/A 2 (03/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-08
Empresa: GRUPO EMPRESARIAL ALATEVAMIDA SL
Administrador Solidario
- Lorenzo Urbano Jessica
- Vargas Perez Maribel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42936 , F 124, S 8, H B 419923, I/A 1 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-08
Información de LORENZO URBANO JESSICA
Mostramos los datos de LORENZO URBANO JESSICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LORENZO URBANO JESSICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos