GRUPO ASSA WORLDWIDE SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 51
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUPO ASSA WORLDWIDE SA
CIF A85318228
Capital Social 1559081.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 12/12/2007
Página Web www.grupoassa.com
Nombres Anteriores
- GRUPO ASSA WORLDWIDE SL
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Nocetti Nestor Augusto
Propietario GLOBANT ESPAÑA SA
Auditor BDO AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE GRUPO ASSA WORLDWIDE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO ASSA WORLDWIDE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aragon Lopez Maria Del Carmen | Apoderado | 28/09/2020 | 22/10/2021 |
Armando Miguel Norberto | Apoderado Solidario | 25/10/2017 | 22/10/2021 |
Armando Pablo Tomas | Apoderado Solidario | 25/10/2017 | 22/10/2021 |
Barreiro Gustavo-andres | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/09/2020 | 22/10/2021 |
BDO AUDITORES SLP | Auditor | 14/11/2018 | 22/10/2021 |
Besada Silvina Valerio | Apoderado | 28/09/2020 | 22/10/2021 |
Cantalupo Juan Ignacio | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/09/2020 | 22/10/2021 |
Corvalan Matias Pablo | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/09/2020 | 22/10/2021 |
D'alessandro Federico | Apoderado Solidario | 25/10/2017 | 22/10/2021 |
Diez Arranz Beatriz | Apoderado Solidario | 03/10/2017 | 22/10/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GRUPO ASSA WORLDWIDE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40962 , F 2, S 8, H M 450421, I/A 56 (22/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-209-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40962 , F 2, S 8, H M 450421, I/A 56 (22/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-209-28
- Se publicó por error la inscripción 153ª de fecha 28/09/2020, siendo la correcta la 44ª y se omitió en la misma la publicación de 13 revocaciones de poder
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27495 , F 153, S 8, H M 450421, I/A 44 (28/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Dougall Pablo Andres
- Dougall Pablo Andres
- Dougall Pablo Andres
- Fisch Ricardo
- Groesman Wagmaister Simon Roberto
- Groesman Wagmaister Simon Roberto
- Groesman Wagmaister Simon Roberto
- Hoch Luciano
- Kleidermacher Jaime Leonardo
- Kleidermacher Jaime Leonardo
- Kleidermacher Jaime Leonardo
- Kleidermacher Jaime Leonardo
- Parasol Isacc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27495 , F 153, S 8, H M 450421, I/A 44 (28/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27495 , F 153, S 8, H M 450421, I/A 153 (28/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-193-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40962 , F 1, S 8, H M 450421, I/A 55 (28/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-193-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27495 , F 160, S 8, H M 450421, I/A 54 (28/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-193-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27495 , F 160, S 8, H M 450421, I/A 53 (28/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-193-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27495 , F 158, S 8, H M 450421, I/A 52 (28/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-193-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27495 , F 158, S 8, H M 450421, I/A 51 (28/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-193-28