HOCH LUCIANO
Informe ejecutivo de HOCH LUCIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HOCH LUCIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOBANT ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 10/06/2024 | |
GLOBANT ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 10/06/2024 | |
AUGMENTED CODING SPAIN SA | Apoderado | 07/06/2024 | |
SOFTWARE PRODUCT CREATION SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/06/2024 |
VINCULACIONES DE HOCH LUCIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HOCH LUCIANO
Empresa: GLOBANT ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 474319, I/A 74 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-28
Empresa: AUGMENTED CODING SPAIN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 750050, I/A 15 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-114-28
Empresa: SOFTWARE PRODUCT CREATION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 481739, I/A 49 (06/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-28
Empresa: GRUPO ASSA WORLDWIDE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Dougall Pablo Andres
- Dougall Pablo Andres
- Dougall Pablo Andres
- Fisch Ricardo
- Groesman Wagmaister Simon Roberto
- Groesman Wagmaister Simon Roberto
- Groesman Wagmaister Simon Roberto
- Hoch Luciano
- Kleidermacher Jaime Leonardo
- Kleidermacher Jaime Leonardo
- Kleidermacher Jaime Leonardo
- Kleidermacher Jaime Leonardo
- Parasol Isacc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27495 , F 153, S 8, H M 450421, I/A 44 (28/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-28
Empresa: GRUPO ASSA WORLDWIDE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Hoch Luciano
- Sanchez Montalban Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27495 , F 156, S 8, H M 450421, I/A 49 (28/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-193-28
Empresa: GRUPO ASSA WORLDWIDE SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27495 , F 148, S 8, H M 450421, I/A 37 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-28
Información de HOCH LUCIANO
Mostramos los datos de HOCH LUCIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HOCH LUCIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos