GROUP TJULA ATLANTIC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Arquebisbe Melo, 9
Código Postal 46005
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social GROUP TJULA ATLANTIC SL
CIF B98555832
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 08/07/2013
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GROUP TJULA ATLANTIC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GROUP TJULA ATLANTIC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arias Chambo Wladimir Daniel | Administrador Solidario | 10/11/2014 | 28/07/2020 |
Arias Molinero Miguel | Administrador Solidario | 17/09/2013 | 28/07/2020 |
Garcia Garcia Jose Manuel | Administrador Solidario | 17/09/2013 | 10/11/2014 |
Garcia Sevilla Gregorio Jesus | Administrador Solidario | 17/09/2013 | 10/11/2014 |
ACTOS BORME DE GROUP TJULA ATLANTIC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9681, L 6963, F 122, S 8, H V 155696, I/A 3 (28/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9681, L 6963, F 122, S 8, H V 155696, I/A 3 (28/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9681, L 6963, F 122, S 8, H V 155696, I/A 3 (28/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9681, L 6963, F 122, S 8, H V 155696, I/A 2 (10/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9681, L 6963, F 122, S 8, H V 155696, I/A 2 (10/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9681, L 6963, F 122, S 8, H V 155696, I/A 2 (10/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9681, L 6963, F 121, S 8, H V 155696, I/A 1 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-182-46
Dirección:C/ ARZOBISPO MELO 9 7 (VALENCIA)
Comienzo de operaciones:08/07/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:El objeto de la sociedad consiste en: 1.- La construcción naval, así como la reparación y mantenimiento de buques. 2.- Y la compraventa de maquinarias y de vehículos industriales. Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales, no cumplidos por est
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9681, L 6963, F 121, S 8, H V 155696, I/A 1 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-182-46