GARCIA SEVILLA GREGORIO JESUS
Informe ejecutivo de GARCIA SEVILLA GREGORIO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA SEVILLA GREGORIO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GREGORIO GARCIA VILA E HIJOS SA | Administrador Solidario | 01/12/2009 |
VINCULACIONES DE GARCIA SEVILLA GREGORIO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA SEVILLA GREGORIO JESUS
Empresa: GREGORIO GARCIA VILA E HIJOS SA
Administrador Solidario
- Garcia Sevilla Antonio
- Garcia Sevilla Gregorio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2946, L 262, F 47, S 8, H V 3809, I/A 11 (10/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-134-46
Empresa: GREGORIO GARCIA VILA E HIJOS SA
Administrador Solidario
- Garcia Sevilla Antonio
- Garcia Sevilla Gregorio Jesus
- Sevilla Julia Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2946, L 262, F 47, S 8, H V 3809, I/A 9 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-46
Empresa: GROUP TJULA ATLANTIC SL
Administrador Solidario
- Garcia Garcia Jose Manuel
- Garcia Sevilla Gregorio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9681, L 6963, F 122, S 8, H V 155696, I/A 2 (10/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-46
Empresa: GROUP TJULA ATLANTIC SL
Administrador Solidario
- Arias Molinero Miguel
- Garcia Garcia Jose Manuel
- Garcia Sevilla Gregorio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9681, L 6963, F 121, S 8, H V 155696, I/A 1 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-182-46
Empresa: GREGORIO GARCIA VILA E HIJOS SA
Administrador Solidario
- Garcia Sevilla Antonio
- Garcia Sevilla Gregorio Jesus
- Sevilla Julia Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2946, L 262, F 46, S 8, H V 3809, I/A 8 (01/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-236-46
Empresa: GREGORIO GARCIA VILA E HIJOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Sevilla Antonio
- Garcia Sevilla Gregorio Jesus
- Sevilla Julia Josefa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2946, L 262, F 46, S 8, H V 3809, I/A 8 (01/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-236-46
Información de GARCIA SEVILLA GREGORIO JESUS
Mostramos los datos de GARCIA SEVILLA GREGORIO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA SEVILLA GREGORIO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos