GREGORIO GONZALEZ E HIJOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Santo Domingo, 34
Código Postal 21200
Municipio Aracena
Provincia Huelva
Razón Social GREGORIO GONZALEZ E HIJOS SL
CIF B21180013
Actividad Cultivo de otros árboles y arbustos frutales y frutos secos
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GREGORIO GONZALEZ E HIJOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GREGORIO GONZALEZ E HIJOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Marquez Joaquin | Administrador Solidario | 12/09/2012 | 06/08/2014 |
Gonzalez Marquez Joaquin | Liquidador Solidario | 06/08/2014 | 06/08/2014 |
Gonzalez Marquez Rafael | Administrador Solidario | 12/09/2012 | 06/08/2014 |
Gonzalez Marquez Rafael | Liquidador Solidario | 06/08/2014 | 06/08/2014 |
Marquez Duran Juana | Administrador Solidario | 06/08/2014 | |
Marquez Duran Juana | Liquidador Solidario | 06/08/2014 | 06/08/2014 |
Gonzalez Rodriguez Gregorio | Administrador Solidario | 12/09/2012 |
ACTOS BORME DE GREGORIO GONZALEZ E HIJOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 278, L 103, F 152, S 8, H H 2116, I/A 5 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-21
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 278, L 103, F 152, S 8, H H 2116, I/A 5 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-21
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 278, L 103, F 152, S 8, H H 2116, I/A 5 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-21
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 278, L 103, F 152, S 8, H H 2116, I/A 5 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-21
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 278, L 103, F 152, S 8, H H 2116, I/A 5 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-21
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 278, L 103, F 151, S 8, H H 2116,H , I/ 4 (12/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-183-21
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 278, L 103, F 151, S 8, H H 2116,H , I/ 4 (12/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-183-21
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-200-21
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-200-21
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2008)
CVE: BORME-B-2009-10-21