GONZALEZ RODRIGUEZ GREGORIO
Informe ejecutivo de GONZALEZ RODRIGUEZ GREGORIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE GONZALEZ RODRIGUEZ GREGORIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GREGORIO GONZALEZ RODRIGUEZ SL | Liquidador | 04/02/2022 | 04/02/2022 |
GREGORIO GONZALEZ RODRIGUEZ SL | Administrador Unico | 04/02/2022 | |
AGROPECUARIA HERMANOS GONZALEZ SA | Consejero | 01/03/2012 | 11/11/2013 |
GRUPO HERGONSA 2008 HOLDING SL | Consejero | 29/02/2012 | 30/10/2013 |
OBRAS HERGON SA | Consejero | 23/02/2012 | 22/10/2013 |
VIASGON OBRAS Y SERVICIOS SL | Consejero | 20/02/2012 | 16/09/2013 |
AGROPECUARIA HERMANOS GONZALEZ SA | Consejero Delegado Solidario | 01/03/2012 | 16/05/2013 |
GREGORIO GONZALEZ E HIJOS SL | Administrador Solidario | 12/09/2012 | |
AGROPECUARIA HERMANOS GONZALEZ SA | Consejero Delegado | 01/03/2012 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ RODRIGUEZ GREGORIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ RODRIGUEZ GREGORIO
Empresa: GREGORIO GONZALEZ RODRIGUEZ SL
Liquidador
- Gonzalez Rodriguez Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18724 , F 72, S 8, H M 326214, I/A 3 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-29-28
Empresa: GREGORIO GONZALEZ RODRIGUEZ SL
Administrador Unico
- Gonzalez Rodriguez Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18724 , F 72, S 8, H M 326214, I/A 3 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-29-28
Empresa: AGROPECUARIA HERMANOS GONZALEZ SA
Consejero
- Gonzalez Rodriguez Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 415 , F 101, S 8, H P 760, I/A 15 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-34
Empresa: GRUPO HERGONSA 2008 HOLDING SL
Consejero
- Gonzalez Rodriguez Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1341 , F 88, S 8, H VA 21669, I/A 5 (30/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-47
Empresa: OBRAS HERGON SA
Consejero
- Gonzalez Rodriguez Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1306 , F 103, S 8, H VA 1915, I/A 27 (22/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-47
Empresa: VIASGON OBRAS Y SERVICIOS SL
Consejero
- Gonzalez Rodriguez Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43797 , F 41, S 8, H B 407193, I/A 16 (16/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-181-08
Empresa: AGROPECUARIA HERMANOS GONZALEZ SA
Consejero Delegado Solidario
- Gonzalez Rodriguez Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 415 , F 101, S 8, H P 760, I/A 14 (16/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-95-34
Empresa: GREGORIO GONZALEZ E HIJOS SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Rodriguez Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 278, L 103, F 151, S 8, H H 2116,H , I/ 4 (12/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-183-21
Empresa: AGROPECUARIA HERMANOS GONZALEZ SA
Consejero Delegado Solidario
- Gonzalez Garcia Jesus
- Gonzalez Rodriguez Gregorio
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 415 , F 100, S 8, H P 760, I/A 13 (01/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-34
Empresa: AGROPECUARIA HERMANOS GONZALEZ SA
Consejero Delegado
- Gonzalez Rodriguez Eutimio
- Gonzalez Rodriguez Gregorio
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 415 , F 100, S 8, H P 760, I/A 13 (01/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-34
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ RODRIGUEZ GREGORIO
Mostramos los datos de GONZALEZ RODRIGUEZ GREGORIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ RODRIGUEZ GREGORIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos