GRAVAL 98 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Germanes Martinez, 37
Código Postal 46530
Municipio Puçol
Provincia Valencia
Razón Social GRAVAL 98 SL
CIF B96799333
Actividad Construcción de edificios residenciales
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GRAVAL 98 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRAVAL 98 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gazquez Navarro Juan | Liquidador Solidario | 10/10/2019 | 31/03/2022 |
Gazquez Navarro Maria Angeles | Liquidador Solidario | 10/10/2019 | 31/03/2022 |
Gazquez Cotte Juan | Socio Unico | 08/10/2014 | 09/11/2021 |
Gazquez Cotte Juan | Administrador Unico | 29/07/2013 | 10/10/2019 |
Muñoz Enriquez Miguel Angel | Administrador Unico | 17/05/2012 |
ACTOS BORME DE GRAVAL 98 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6195, L 3501, F 179, S 8, H V 62816, I/A 11 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-46
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6195, L 3501, F 179, S 8, H V 62816, I/A 11 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6195, L 3501, F 179, S 8, H V 62816, I/A 10 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6195, L 3501, F 179, S 8, H V 62816, I/A 9 (10/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6195, L 3501, F 179, S 8, H V 62816, I/A 9 (10/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-46
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6195, L 3501, F 179, S 8, H V 62816, I/A 9 (10/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6195, L 3501, F 179, S 8, H V 62816, I/A 9 (10/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6195, L 3501, F 179, S 8, H V 62816, I/A 8 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6195, L 3501, F 179, S 8, H V 62816, I/A 7 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6195, L 3501, F 179, S 8, H V 62816, I/A 6 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-46