GAZQUEZ NAVARRO MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de GAZQUEZ NAVARRO MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GAZQUEZ NAVARRO MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRAVAL CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION SL | Socio Unico | 07/01/2020 | |
GRAVAL CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION SL | Administrador Unico | 07/01/2020 |
VINCULACIONES DE GAZQUEZ NAVARRO MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GAZQUEZ NAVARRO MARIA ANGELES
Empresa: GRAVAL 98 SL
Liquidador Solidario
- Gazquez Navarro Juan
- Gazquez Navarro Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6195, L 3501, F 179, S 8, H V 62816, I/A 11 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-46
Administrador Unico
- Gazquez Navarro Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10768, L 8047, F 82, S 8, H V 190957, I/A 1 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-46
Socio Único
- Gazquez Navarro Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10768, L 8047, F 82, S 8, H V 190957, I/A 1 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-46
Empresa: GRAVAL 98 SL
Liquidador Solidario
- Gazquez Navarro Juan
- Gazquez Navarro Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6195, L 3501, F 179, S 8, H V 62816, I/A 9 (10/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-46
Información de GAZQUEZ NAVARRO MARIA ANGELES
Mostramos los datos de GAZQUEZ NAVARRO MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GAZQUEZ NAVARRO MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos